LOPEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de LOPEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 23
Empresas activas: 16
Cargos inactivos: 39
Empresas inactivas: 18
CARGOS DE LOPEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLEAN LUGO SL | Administrador Mancomunado | 04/07/2024 | |
LOBOS BAHIA CLUB SA | Presidente | 15/03/2023 | |
LOBOS BAHIA CLUB SA | Consejero Delegado | 15/03/2023 | |
LOBOS BAHIA CLUB SA | Consejero | 15/03/2023 | |
FERRALLAS ALCOSA SL | Socio Unico | 01/06/2022 | |
FERRALLAS ALCOSA SL | Administrador Unico | 01/06/2022 | |
RESOLUTIVE TIC SL | Apoderado | 25/06/2021 | |
INVICON DE ARACENA SL | Socio Unico | 16/09/2019 | |
BULLCARS CLASIC SL | Administrador Unico | 30/08/2017 | |
BULLCARS CLASIC SL | Socio Unico | 30/08/2017 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE LOPEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER
Empresa: CLEAN LUGO SL
Administrador Mancomunado
- Lemus Santana Rogelio Miguel
- Lopez Garcia Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LU 17958, I/A 4 (04/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-133-27
Empresa: CLEAN LUGO SL
Administrador Unico
- Lopez Garcia Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LU 17958, I/A 4 (04/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-133-27
Empresa: NUEVAS MANERAS 21 SL
Administrador Unico
- Lopez Garcia Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9889, L 7171, F 208, S 8, H V 162796, I/A 3 (30/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-212-46
Empresa: RESOLUTIVE TIC SL
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Egocheaga Cadaval Jorge
- Guerrero Garcia Javier
- Gurucelain Garcia Jose Antonio
- Iriarte Sancet Ignacio
- Lopez Garcia Francisco Javier
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4143 , F 216, S 8, H Z 59283, I/A 9 (31/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-171-50
Empresa: LOBOS BAHIA CLUB SA
Consejero Delegado
- Lopez Garcia Francisco Javier
Consejero
- ARRAIZA ABOGADOS SCP
- Lopez Garcia Francisco Javier
- MECANICA LOGROÑESA 71 SL
- MONCLUS Y RUIZ-GALBE ABOGADOS SL
Presidente
- Lopez Garcia Francisco Javier
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1147 , F 63, S 8, H NA 7658, I/A 81 (15/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-60-31
Empresa: FERRALLAS ALCOSA SL
Administrador Unico
- Lopez Garcia Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7233 , F 182, S 8, H SE135022, I/A 1 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-109-41
Empresa: FERRALLAS ALCOSA SL
Socio Único
- Lopez Garcia Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7233 , F 182, S 8, H SE135022, I/A 1 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-109-41
Empresa: OUTLETCAR SL
Liquidador
- Lopez Garcia Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 446 , F 113, S 8, H LU 16760, I/A 4 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-50-27
Empresa: OUTLETCAR SL
Administrador Unico
- Lopez Garcia Francisco Javier
Liquidador
- Lopez Garcia Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 446 , F 113, S 8, H LU 16760, I/A 4 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-50-27
Empresa: ZOLLE Y LOPEZ CLASSIC CARS SL
Liquidador
- Lopez Garcia Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 485 , F 176, S 8, H LU 18318, I/A 4 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-50-27
VER MAS ACTOS
Información de LOPEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de LOPEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos