ZINERTIA RENOVABLES HAE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda General Peron, 38
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ZINERTIA RENOVABLES HAE SL
CIF B85788818
Capital Social 83706.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 19/10/2009
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario ZINERTIA RENOVABLES SL
VINCULACIONES DE ZINERTIA RENOVABLES HAE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ZINERTIA RENOVABLES HAE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguado Begue Fernando | Apoderado Solidario | 24/03/2011 | 05/01/2018 |
Alcibar Villa Iñigo | Apoderado Solidario | 07/03/2012 | 05/01/2018 |
Blanco Herbosa Marta Alejandra | Apoderado Solidario | 06/10/2016 | 05/01/2018 |
Castellanos Ybarra Alfonso | Apoderado Solidario | 07/03/2012 | 05/01/2018 |
Ferrandez Barturen Alberto | Apoderado Solidario | 06/10/2016 | 05/01/2018 |
Franco Bilbao Jose Miguel | Apoderado Solidario | 07/03/2012 | 05/01/2018 |
Franco Bilbao Jose Miguel | Administrador Solidario | 10/05/2011 | 05/01/2018 |
Garcia Posada Raul | Apoderado Solidario | 06/10/2016 | 05/01/2018 |
Jerez Bernal Luis | Apoderado Solidario | 06/10/2016 | 05/01/2018 |
Lostao Unzu Jose Angel | Administrador Solidario | 24/03/2011 | 05/01/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ZINERTIA RENOVABLES HAE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27142 , F 9, S 8, H M 488978, I/A 10 (05/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-10-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27142 , F 9, S 8, H M 488978, I/A 10 (05/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-10-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27142 , F 9, S 8, H M 488978, I/A 10 (05/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-10-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27142 , F 8, S 8, H M 488978, I/A 9 (06/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-198-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27142 , F 8, S 8, H M 488978, I/A 8 (09/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-32-28
Capital Anterior: | 3.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 80.700,00 | Euros |
Capital Actual: | 83.706,00 | Euros |
Porcentaje: | 2.684,63 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27142 , F 7, S 8, H M 488978, I/A 7 (08/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-223-28
- SE APRUEBA UN NUEVO TEXTO REFUNDIDO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27142 , F 5, S 8, H M 488978, I/A 6 (20/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-83-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27142 , F 5, S 8, H M 488978, I/A 5 (07/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-54-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27142 , F 4, S 8, H M 488978, I/A 4 (10/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-96-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27142 , F 4, S 8, H M 488978, I/A 4 (10/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-96-28