ZINERTIA RENOVABLES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda General Peron, 38
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ZINERTIA RENOVABLES SL
CIF B85338234
Capital Social 800000.0 Euros
Actividad Otros servicios de información n.c.o.p.
Fecha de Constitución 24/01/2008
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario HELIOS INVERSION Y PROMOCION SOLAR SL
VINCULACIONES DE ZINERTIA RENOVABLES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ZINERTIA RENOVABLES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Castellanos Ybarra Jose | Administrador Solidario | 25/01/2011 | 25/05/2011 |
HELIOS INVERSION Y PROMOCION SOLAR SL | Socio Unico | 25/01/2011 | 25/05/2011 |
Lostao Unzu Jose Angel | Administrador Solidario | 25/01/2011 | 25/05/2011 |
Aguado Begue Fernando | Apoderado | 10/02/2011 | |
Esquivias Villalobos Javier | Apoderado | 10/02/2011 | |
Martin De Bustamante Vega Rafael | Apoderado | 10/02/2011 | |
Ruperez Garcia Del Carrizo Rodrigo | Apoderado | 10/02/2011 | |
Aguado Begue Fernando | Presidente | 25/01/2011 | |
Aguado Begue Fernando | Consejero | 25/01/2011 | |
Esquivias Villalobos Javier | Representante | 25/01/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ZINERTIA RENOVABLES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28422 , F 142, S 8, H M 454520, I/A 12 (25/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-109-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28422 , F 142, S 8, H M 454520, I/A 12 (25/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-109-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28422 , F 142, S 8, H M 454520, I/A 12 (25/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-109-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25244 , F 80, S 8, H M 454520, I/A 11 (10/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-37-28
- AVDA GENERAL PERON 38 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25244 , F 79, S 8, H M 454520, I/A 10 (25/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25244 , F 79, S 8, H M 454520, I/A 10 (25/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25244 , F 79, S 8, H M 454520, I/A 10 (25/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-28
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25244 , F 79, S 8, H M 454520, I/A 10 (25/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25244 , F 79, S 8, H M 454520, I/A 10 (25/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-28
Capital Anterior: | 750.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 50.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 800.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 6,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25244 , F 78, S 8, H M 454520, I/A 9 (25/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-28