ZEMPLEN INVESTMENT SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Maria de Molina, 4
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ZEMPLEN INVESTMENT SICAV
Capital Social 2400000.0 Euros
Fecha de Constitución 23/09/2010
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ZEMPLEN INVESTMENT SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ZEMPLEN INVESTMENT SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Badia Almirall Luis | Consejero | 22/07/2014 | 15/02/2023 |
Cottet Torres Alejandro | Presidente | 11/07/2017 | 15/02/2023 |
Cottet Torres Alejandro | Consejero Delegado | 11/07/2017 | 15/02/2023 |
Cottet Torres Alejandro | Consejero | 11/07/2017 | 15/02/2023 |
Cottet Torres Alejandro | Liquidador | 15/02/2023 | 15/02/2023 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 08/07/2016 | 15/02/2023 |
Encinas Galan Ignacio | Consejero | 08/08/2019 | 15/02/2023 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 18/10/2010 | 15/02/2023 |
Rodriguez Arias Delgado Fernando | Secretario | 18/10/2010 | 15/02/2023 |
Singular Asset Management Sociedad Gestora De Inst | Entidad Gestora | 15/02/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ZEMPLEN INVESTMENT SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28161 , F 106, S 8, H M 507337, I/A 12 (15/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-37-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28161 , F 106, S 8, H M 507337, I/A 12 (15/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-37-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28161 , F 106, S 8, H M 507337, I/A 12 (15/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-37-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28161 , F 106, S 8, H M 507337, I/A 12 (15/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-37-28
Consejero Delegado
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28161 , F 106, S 8, H M 507337, I/A 12 (15/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-37-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28161 , F 105, S 8, H M 507337, I/A 11 (04/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-154-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28161 , F 105, S 8, H M 507337, I/A 10 (04/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-174-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28161 , F 105, S 8, H M 507337, I/A 9 (08/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28161 , F 105, S 8, H M 507337, I/A 9 (08/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-28
Consejero Delegado
Consejero
EntidDeposit
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28161 , F 104, S 8, H M 507337, I/A 8 (11/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-136-28