ZELMAN CONSULTORES SLNE - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Matilde Gayo, 21
Código Postal 28026
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ZELMAN CONSULTORES SLNE
CIF B85745206
Capital Social 9000.0 Euros
Actividad
Fecha de Constitución 16/07/2009
Nombres Anteriores
- BARRUTIA VAZQUEZ HECTOR 002540992V SLNE
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ZELMAN CONSULTORES SLNE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ZELMAN CONSULTORES SLNE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barrutia Vazquez Hector | Liquidador | 02/03/2020 | 02/03/2020 |
Barrutia Vazquez Hector | Administrador Unico | 16/07/2009 | 02/03/2020 |
De La Moya Garcia Angel Luis | Apoderado | 04/08/2009 | 02/03/2020 |
Hernandez Garcia Jorge | Apoderado | 04/08/2009 | 02/03/2020 |
ACTOS BORME DE ZELMAN CONSULTORES SLNE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 79 , F 98, S 9, H M 1836, I/A 3 (02/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-47-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 79 , F 98, S 9, H M 1836, I/A 3 (02/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-47-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 79 , F 98, S 9, H M 1836, I/A 3 (02/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-47-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 79 , F 98, S 9, H M 1836, I/A 3 (02/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-47-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-210-28
- ZELMAN CONSULTORES SLNE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 79 , F 97, S 9, H M 1836, I/A 2 (04/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-155-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 79 , F 97, S 9, H M 1836, I/A 2 (04/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-155-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 79 , F 96, S 9, H M 1836, I/A 1 (16/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-140-28
Dirección:C/ MATILDE GAYO 21 1º 1 (MADRID)
Comienzo de operaciones:16/07/09
Capital:9.000,00 Euros
Objeto social:LA ACTIVIDAD AGRICOLA , GANADERA , FORESTAL , PESQUERA , INDUSTRIAL, DE CONSTRUCCION ; COMERCIAL ; TURISTICA; DE TRANSPORTES; DE COMUNICACIONES ; DEINTERMEDIACION; DE PROFESIONALES O DE SERVICIOS EN GENERAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 79 , F 96, S 9, H M 1836, I/A 1 (16/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-140-28