HERNANDEZ GARCIA JORGE
Informe ejecutivo de HERNANDEZ GARCIA JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE HERNANDEZ GARCIA JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JOAMCARS 2001 SL | Administrador Solidario | 29/05/2018 |
VINCULACIONES DE HERNANDEZ GARCIA JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDEZ GARCIA JORGE
Liquidador
- Hernandez Garcia Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36834 , F 223, S 8, H B 288174, I/A 6 (26/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-08
Administrador Unico
- Hernandez Garcia Jorge
Liquidador
- Hernandez Garcia Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36834 , F 223, S 8, H B 288174, I/A 6 (26/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-08
Empresa: JOAMCARS 2001 SL
Administrador Solidario
- Hernandez Garcia Jorge
- Rodriguez Moreno Amadora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33772 , F 67, S 8, H B 237078, I/A 3 (29/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-107-08
Empresa: JOAMCARS 2001 SL
Administrador
- Hernandez Garcia Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33772 , F 67, S 8, H B 237078, I/A 3 (29/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-107-08
Administrador Unico
- Hernandez Garcia Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36834 , F 223, S 8, H B 288174, I/A 5 (02/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-88-08
Empresa: UNILEVER ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39375 , F 187, S 8, H B 343092, I/A 161 (28/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-47-08
Empresa: AXIM BUILDING TECHNOLOGIES SA
Apoderado Solidario
Apoderado
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4885, L 3793, F 184, S 8, H MA 36981, I/A 37 (07/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-115-29
Apoderado
- De La Moya Garcia Angel Luis
- Hernandez Garcia Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 79 , F 97, S 9, H M 1836, I/A 2 (04/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-155-28
Información de HERNANDEZ GARCIA JORGE
Mostramos los datos de HERNANDEZ GARCIA JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDEZ GARCIA JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos