ZARBI NEBU TRANS SL - EXTINGUIDA
Dirección social LUGAR RESIDENCIAL LOS MOLINOS, CALLE PEDRO IGNACIO
Municipio Laredo
Provincia Cantabria
Razón Social ZARBI NEBU TRANS SL
CIF B39797709
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Fecha de Constitución 31/03/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ZARBI NEBU TRANS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ZARBI NEBU TRANS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Zarraluqui Biurrun Wenceslao | Apoderado Solidario | 11/04/2014 | 15/01/2020 |
Zarraluqui Cuevas Maria Carmen | Liquidador Unico | 15/01/2020 | 15/01/2020 |
Zarraluqui Cuevas Maria Carmen | Apoderado Solidario | 11/04/2014 | 15/01/2020 |
Zarraluqui Cuevas Silvia | Apoderado Solidario | 11/04/2014 | 15/01/2020 |
Zarraluqui Cuevas Wenceslao | Administrador Unico | 11/04/2014 | 15/01/2020 |
ACTOS BORME DE ZARBI NEBU TRANS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1077 , F 117, S 8, H S 28913, I/A 3 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-15-39
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1077 , F 117, S 8, H S 28913, I/A 3 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-15-39
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1077 , F 117, S 8, H S 28913, I/A 3 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-15-39
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1077 , F 117, S 8, H S 28913, I/A 3 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-15-39
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1077 , F 117, S 8, H S 28913, I/A 3 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-15-39
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1077 , F 116, S 8, H S 28913, I/A 2 (11/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-76-39
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1077 , F 113, S 8, H S 28913, I/A 1 (11/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-76-39
Dirección:LUGAR RESIDENCIAL LOS MOLINOS, CALLE PEDRO IGNACIO (LAREDO)
Comienzo de operaciones:31/03/14
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:La actividad del transporte en general, pudiendo explotar líneas regulares y discrecionales de ámbito internacional, nacional y local, así como el establecimiento y explotación de agencias de transporte, aparcamientos, garajes, centros de estaciones de servicios o de asistencia a vehículos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1077 , F 113, S 8, H S 28913, I/A 1 (11/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-76-39