NORSUR SIGLO XXI SL
Dirección social Calle Padre Ignacio Ellacuria, 9
Código Postal 39770
Municipio Laredo
Provincia Cantabria
Razón Social NORSUR SIGLO XXI SL
CIF B39521406
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE NORSUR SIGLO XXI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NORSUR SIGLO XXI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Pons Caballero Roberto | Auditor | 04/07/2022 | 01/02/2024 |
Laiz Sanchez Jose Alberto | Administrador Unico | 10/02/2009 | 03/07/2023 |
Juan Carlos Lopez Revuleta | Consejero | 10/02/2009 | |
Lopez Revuelta Juan Ramon | Consejero Delegado Mancomunado | 10/02/2009 | |
Lopez Revuelta Juan Ramon | Consejero | 10/02/2009 | |
Luis Maria Oteo Orive | Secretario | 10/02/2009 | |
Luis Maria Oteo Orive | Consejero Delegado Mancomunado | 10/02/2009 | |
Luis Maria Oteo Orive | Consejero | 10/02/2009 | |
Perez Ibañez Luis Carlos | Consejero Delegado Mancomunado | 10/02/2009 | |
Perez Ibañez Luis Carlos | Consejero | 10/02/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NORSUR SIGLO XXI SL
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1277 , F 187, S 8, H S 12846, I/A 10 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-39
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1277 , F 187, S 8, H S 12846, I/A 9 (03/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-132-39
- Se acuerda la convocatoria de junta general conforme a lo dispuesto en el art. 171 LSC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1277 , F 187, S 8, H S 12846, I/A 8 (26/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-24-39
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 754 , F 53, S 8, H S 12846, I/A 7 (04/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-196-39
- Se acuerda la convocatoria de junta general conforme a lo establecido en el art. 171 LSC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 754 , F 53, S 8, H S 12846, I/A 6 (30/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-129-39
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 754 , F 49, S 8, H S 12846, I/A CB (07/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-39
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 754 , F 49, S 8, H S 12846, I/A BH (16/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-151-39
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2009)
CVE: BORME-B-2009-36-39
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 754 , F 53, S 8, H S 12846, I/A 5 (10/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-35-39
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 754 , F 53, S 8, H S 12846, I/A 5 (10/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-35-39