ZARAGARDA & PIZZA SL - EXTINGUIDA
Dirección social AVDA DE LA AURORA, CENTRO COMERCIAL LARIOS 25
Municipio Málaga
Provincia Málaga
Razón Social ZARAGARDA & PIZZA SL
Capital Social 120000.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 20/10/2015
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ZARAGARDA & PIZZA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ZARAGARDA & PIZZA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cobo Fernandez Carolina | Apoderado | 08/03/2017 | 24/06/2020 |
Del Pozo Menor Francisco Antonio | Administrador Solidario | 10/12/2015 | 24/06/2020 |
Del Pozo Menor Francisco Antonio | Liquidador | 24/06/2020 | 24/06/2020 |
Gonzalez Campanero Beatriz | Administrador Solidario | 10/12/2015 | 24/06/2020 |
ACTOS BORME DE ZARAGARDA & PIZZA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5458, L 4365, F 223, S 8, H MA131167, I/A 5 (24/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-126-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5458, L 4365, F 223, S 8, H MA131167, I/A 5 (24/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-126-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5458, L 4365, F 223, S 8, H MA131167, I/A 5 (24/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-126-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5458, L 4365, F 223, S 8, H MA131167, I/A 5 (24/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-126-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5458, L 4365, F 223, S 8, H MA131167, I/A 5 (24/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-126-29
- AVDA DE LA AURORA, CENTRO COMERCIAL LARIOS 25 (MALAGA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5458, L 4365, F 223, S 8, H MA131167, I/A 4 (06/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-198-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5458, L 4365, F 222, S 8, H MA131167, I/A 3 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-29
Capital Anterior: | 60.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 60.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 120.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5458, L 4365, F 222, S 8, H MA131167, I/A 2 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-37-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5458, L 4365, F 221, S 8, H MA131167, I/A 1 (10/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-243-29
Dirección:AVDA DE LAS AMERICAS 3 5 A - EDF. 1.- (MALAGA)
Comienzo de operaciones:20/10/15
Capital:60.000,00 Euros
Objeto social:La explotación de restaurantes, bares, pubs, cafeterías, y puestos de comida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5458, L 4365, F 221, S 8, H MA131167, I/A 1 (10/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-243-29