DEL POZO MENOR FRANCISCO ANTONIO
Informe ejecutivo de DEL POZO MENOR FRANCISCO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE DEL POZO MENOR FRANCISCO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESEM RETAIL CENTROS COMERCIALES SL | Apoderado | 23/11/2022 | |
DELCO CAPITAL SL | Administrador Unico | 16/02/2022 | |
CAFE RIO 2012 SL | Administrador Unico | 25/06/2020 | |
GESEM RETAIL CENTROS COMERCIALES SL | Apoderado | 06/04/2018 | |
INVERSIONES INMOBILIARIAS MENDIBIL SL | Administrador Unico | 16/11/2017 | |
EMOLA SL | Socio Unico | 10/07/2017 | |
SELF STORAGE COSTA DEL SOL SL | Administrador Unico | 13/05/2016 | |
RENT AND BUY STATE SL | Administrador Solidario | 10/11/2015 | |
COMERCIAL DOS EXPANAVA SL | Administrador Unico | 11/08/2015 | |
CABOPINO WATERSPORTS SL | Administrador Mancomunado | 08/07/2015 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE DEL POZO MENOR FRANCISCO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL POZO MENOR FRANCISCO ANTONIO
Empresa: EXPA RICARDO SORIANO 33 SL
Administrador Solidario
- Del Pozo Menor Francisco Antonio
- Perez-peña Garrido Jose Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5666, L 4573, F 173, S 8, H MA141996, I/A 3 (21/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-63-29
Empresa: GESEM RETAIL CENTROS COMERCIALES SL
Apoderado
- Del Pozo Menor Francisco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21916 , F 185, S 8, H M 390588, I/A 10 (23/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-228-28
Empresa: ALOCOM REAL STATE SL
Administrador Solidario
- Del Pozo Menor Francisco Antonio
- Delgado Gomez Jose
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1548 , F 209, S 8, H NA 30766, I/A 7 (30/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-169-31
Empresa: DELCO CAPITAL SL
Administrador Unico
- Del Pozo Menor Francisco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6130, L 5037, F 63, S 8, H MA165529, I/A 1 (16/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-38-29
Empresa: ZARAGARDA & PIZZA SL
Liquidador
- Del Pozo Menor Francisco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5458, L 4365, F 223, S 8, H MA131167, I/A 5 (24/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-126-29
Empresa: ZARAGARDA & PIZZA SL
Administrador Solidario
- Del Pozo Menor Francisco Antonio
- Gonzalez Campanero Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5458, L 4365, F 223, S 8, H MA131167, I/A 5 (24/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-126-29
Empresa: CAFE RIO 2012 SL
Administrador Unico
- Del Pozo Menor Francisco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29723 , F 26, S 8, H M 534731, I/A 5 (25/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-126-28
Empresa: CAFE RIO 2012 SL
Administrador Solidario
- Del Pozo Menor Francisco Antonio
- Gonzalez Campanero Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29723 , F 26, S 8, H M 534731, I/A 5 (25/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-126-28
Empresa: EXPA RICARDO SORIANO 33 SL
Administrador Solidario
- Del Pozo Menor Francisco Antonio
- Perez-peña Garrido Jose Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5666, L 4573, F 173, S 8, H MA141996, I/A 2 (26/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-128-29
Empresa: EXPA RICARDO SORIANO 33 SL
Administrador Unico
- Del Pozo Menor Francisco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5666, L 4573, F 173, S 8, H MA141996, I/A 2 (26/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-128-29
VER MAS ACTOS
Información de DEL POZO MENOR FRANCISCO ANTONIO
Mostramos los datos de DEL POZO MENOR FRANCISCO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL POZO MENOR FRANCISCO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos