YUDIGAR BALEAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Sant Ferran, 51
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Razón Social YUDIGAR BALEAR SL
CIF B57250029
Actividad Comercio al por mayor no especializado
Fecha de Constitución 07/01/2004
Página Web www.yudigar.com
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario HMY YUDIGAR EQUIPAMIENTO SL
VINCULACIONES DE YUDIGAR BALEAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE YUDIGAR BALEAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cañero Yuste Isabel Maria | Apoderado Solidario | 15/10/2012 | |
Castro Gil Manuel | Consejero | 22/07/2010 | 15/10/2012 |
Claveras Garces Carmen | Apoderado | 17/05/2012 | 15/10/2012 |
Gutierrez Gomez Juan Antonio | Apoderado | 17/05/2012 | 15/10/2012 |
HMY YUDIGAR EQUIPAMIENTO SL | Socio Unico | 20/07/2012 | 15/10/2012 |
HMY YUDIGAR EQUIPAMIENTO SL | Presidente | 15/10/2012 | |
HMY YUDIGAR EQUIPAMIENTO SL | Consejero | 15/10/2012 | |
HMY YUDIGAR EQUIPAMIENTO SL | Socio único | 15/10/2012 | |
Marin Villamayor Ignacio | Apoderado Solidario | 15/10/2012 | |
Moreno Yus Rafael | Apoderado Solidario | 15/10/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE YUDIGAR BALEAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2035 , F 44, S 8, H PM 46006, I/A 8 (15/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-206-07
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2035 , F 44, S 8, H PM 46006, I/A 8 (15/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-206-07
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2035 , F 44, S 8, H PM 46006, I/A 8 (15/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-206-07
Presidente
Secretario
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2035 , F 44, S 8, H PM 46006, I/A 8 (15/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-206-07
- Extensión de la nota prevista en el artículo 231 del RRM, de no inexistencia de obstáculos de la inscripción de la fusión de esta Sociedad por "HMY YUDIGAR EQUIPAMIENTO, SL", perteneciente al R.M. de Zaragoza, quedando cerrada la hoja provisionalmente durante 6 meses
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2035 , F 44, S 8, H PM 46006, I/A Nota (18/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-185-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2035 , F 44, S 8, H PM 46006, I/A 7 (20/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-145-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2035 , F 43, S 8, H PM 46006, I/A 6 (17/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2035 , F 43, S 8, H PM 46006, I/A 6 (17/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-07
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2011)
CVE: BORME-B-2011-75-07