CASTRO GIL MANUEL
Informe ejecutivo de CASTRO GIL MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CASTRO GIL MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ISLA ESMERALDA DE INVERSIONES SICAV | Consejero | 26/02/2013 | 09/08/2022 |
ISLA ESMERALDA DE INVERSIONES SICAV | Consejero Delegado | 26/02/2013 | 09/08/2022 |
ISLA ESMERALDA DE INVERSIONES SICAV | Presidente | 26/02/2013 | 09/08/2022 |
ISLA ESMERALDA DE INVERSIONES SICAV | Liquidador | 09/08/2022 | 09/08/2022 |
YUDIGAR BALEAR SL | Consejero | 22/07/2010 | 15/10/2012 |
YUDIGAR BALEAR SL | Administrador Solidario | 22/07/2010 | |
YUDIGAR MOBILIARIO COMERCIAL SL | Administrador Solidario | 05/05/2009 | 15/07/2010 |
VINCULACIONES DE CASTRO GIL MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTRO GIL MANUEL
Empresa: ISLA ESMERALDA DE INVERSIONES SICAV
Liquidador
- Castro Gil Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29206 , F 143, S 8, H M 234928, I/A 26 (09/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-156-28
Empresa: ISLA ESMERALDA DE INVERSIONES SICAV
Consejero Delegado
- Castro Gil Manuel
Consejero
- Castro Gil Manuel
- Devesa Alcaraz Lina
- Garcia Montalvo Juan
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
- Castro Gil Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29206 , F 143, S 8, H M 234928, I/A 26 (09/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-156-28
Empresa: ISLA ESMERALDA DE INVERSIONES SICAV
Consejero Delegado
- Castro Gil Manuel
Consejero
- Castro Gil Manuel
- Devesa Alcaraz Lina
- Garcia Montalvo Juan
Presidente
- Castro Gil Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29206 , F 142, S 8, H M 234928, I/A 24 (11/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-136-28
Empresa: ISLA ESMERALDA DE INVERSIONES SICAV
Consejero Delegado
- Castro Gil Manuel
Consejero
- Castro Gil Manuel
- Devesa Alcaraz Lina
- Garcia Montalvo Juan
Presidente
- Castro Gil Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29206 , F 140, S 8, H M 234928, I/A 19 (26/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-28
Empresa: YUDIGAR BALEAR SL
Consejero
- Castro Gil Manuel
- HMY YUDIGAR EQUIPAMIENTO SL
- Segura Coto Jose Maria
Presidente
Secretario
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2035 , F 44, S 8, H PM 46006, I/A 8 (15/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-206-07
Empresa: YUDIGAR BALEAR SL
Consejero
- Castro Gil Manuel
- Segura Coto Jose Maria
- YUDIGAR MOBILIARIO COMERCIAL SL
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2035 , F 43, S 8, H PM 46006, I/A 5 (22/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-146-07
Empresa: YUDIGAR BALEAR SL
Administrador Solidario
- Castro Gil Manuel
- YUDIGAR LEVANTE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2035 , F 43, S 8, H PM 46006, I/A 5 (22/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-146-07
Empresa: YUDIGAR MOBILIARIO COMERCIAL SL
Administrador Solidario
- Castro Gil Manuel
- YUDIGAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9009, L 6294, F 167, S 8, H V 24918, I/A 29 (15/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-141-46
Empresa: YUDIGAR LEVANTE SA
Administrador Solidario
- Castro Gil Manuel
- YUDIGAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4453, L 1765, F 134, S 8, H V 24918, I/A 26 (05/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-90-46
Información de CASTRO GIL MANUEL
Mostramos los datos de CASTRO GIL MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTRO GIL MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos