YELICA SL - EXTINGUIDA
Municipio Almería
Provincia Almería
Razón Social YELICA SL
CIF B04184628
Capital Social 123318.0 Euros
Actividad Pintura y acristalamiento
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE YELICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE YELICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Liarte Torres Antonio | Administrador Unico | 29/10/2020 | 23/04/2024 |
Liarte Torres Antonio | Liquidador | 23/04/2024 | 23/04/2024 |
Liarte Roman Moises | Administrador Unico | 12/09/2019 | 29/10/2020 |
Liarte Torres Antonio | Administrador Unico | 11/09/2019 | 12/09/2019 |
Cazorla Lopez Miguel | Administrador Unico | 11/09/2019 | 11/09/2019 |
Liarte Sanchez Antonio Jesus | Administrador Unico | 11/09/2019 | 11/09/2019 |
Liarte Sanchez Antonio Jesus | Administrador Unico | 07/03/2011 | 21/08/2019 |
Liarte Roman Abraham | Administrador Unico | 06/10/2010 | 07/03/2011 |
Liarte Torres Pedro | Administrador Unico | 23/01/2009 |
ACTOS BORME DE YELICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2080 , F 11, S 8, H AL 3444, I/A 16 (23/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-85-04
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2080 , F 11, S 8, H AL 3444, I/A 16 (23/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-85-04
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2080 , F 11, S 8, H AL 3444, I/A 16 (23/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-85-04
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2080 , F 11, S 8, H AL 3444, I/A 16 (23/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-85-04
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 130 , F 210, S 8, H AL 3444, I/A 15 (29/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-215-04
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 130 , F 210, S 8, H AL 3444, I/A 15 (29/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-215-04
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 130 , F 210, S 8, H AL 3444, I/A 14 (12/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-182-04
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 130 , F 210, S 8, H AL 3444, I/A 14 (12/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-182-04
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 130 , F 210, S 8, H AL 3444, I/A 14 (12/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-182-04
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 130 , F 210, S 8, H AL 3444, I/A 13 (11/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-182-04