LIARTE TORRES ANTONIO
Informe ejecutivo de LIARTE TORRES ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LIARTE TORRES ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
YELICA SL | Administrador Unico | 29/10/2020 | 23/04/2024 |
YELICA SL | Liquidador | 23/04/2024 | 23/04/2024 |
YELICA SL | Administrador Unico | 11/09/2019 | 12/09/2019 |
VINCULACIONES DE LIARTE TORRES ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LIARTE TORRES ANTONIO
Empresa: YELICA SL
Liquidador
- Liarte Torres Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2080 , F 11, S 8, H AL 3444, I/A 16 (23/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-85-04
Empresa: YELICA SL
Administrador Unico
- Liarte Torres Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2080 , F 11, S 8, H AL 3444, I/A 16 (23/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-85-04
Empresa: YELICA SL
Administrador Unico
- Liarte Torres Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 130 , F 210, S 8, H AL 3444, I/A 15 (29/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-215-04
Empresa: YELICA SL
Administrador Unico
- Liarte Torres Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 130 , F 210, S 8, H AL 3444, I/A 14 (12/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-182-04
Empresa: YELICA SL
Administrador Unico
- Liarte Torres Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 130 , F 210, S 8, H AL 3444, I/A 13 (11/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-182-04
Información de LIARTE TORRES ANTONIO
Mostramos los datos de LIARTE TORRES ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LIARTE TORRES ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos