XUMUXU INVEST SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Burgos, 32
Código Postal 28804
Municipio Alcalá de Henares
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social XUMUXU INVEST SL
CIF B54691365
Capital Social 3007.0 Euros
Fecha de Constitución 26/02/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE XUMUXU INVEST SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE XUMUXU INVEST SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Covelo Fernandez Jose | Liquidador | 26/12/2014 | 26/12/2014 |
Covelo Fernandez Jose | Administrador Unico | 05/07/2013 | 26/12/2014 |
Castellarnau Garcia Eugeni | Administrador Unico | 01/03/2013 | 05/07/2013 |
ACTOS BORME DE XUMUXU INVEST SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31163 , F 149, S 8, H M 560864, I/A 3 (26/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-2-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31163 , F 149, S 8, H M 560864, I/A 3 (26/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-2-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31163 , F 149, S 8, H M 560864, I/A 3 (26/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-2-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31163 , F 149, S 8, H M 560864, I/A 3 (26/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-2-28
- C/ BURGOS 32 (ALCALA DE HENARES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31163 , F 149, S 8, H M 560864, I/A 2 (05/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-131-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31163 , F 149, S 8, H M 560864, I/A 2 (05/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-131-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31163 , F 149, S 8, H M 560864, I/A 2 (05/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-131-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3670 , F 24, S 8, H A 133798, I/A 1 (01/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-47-03
Dirección:PASEO DE LA CARRETERA 32 2º (BENIDORM)
Comienzo de operaciones:26/02/13
Capital:3.007,00 Euros
Objeto social:Construcción, instalaciones y mantenimiento. Comercio al por mayor y al por menor. Distribución comercial. Importación y exportación. Actividades inmobiliarias. Actividades profesionales. Industrias manufactureras y textiles. Turismo, hostelería y restauración. Prestación de servicios. Actividades d
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3670 , F 24, S 8, H A 133798, I/A 1 (01/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-47-03