COVELO FERNANDEZ JOSE
Informe ejecutivo de COVELO FERNANDEZ JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE COVELO FERNANDEZ JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
STARTOVER SL | Administrador Unico | 06/05/2021 |
VINCULACIONES DE COVELO FERNANDEZ JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COVELO FERNANDEZ JOSE
Empresa: STARTOVER SL
Administrador Unico
- Covelo Fernandez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47802 , F 19, S 8, H B 562651, I/A 1 (06/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-90-08
Empresa: INTERNA PROYECTOS COMERCIALES SL
Liquidador
- Covelo Fernandez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43666 , F 76, S 8, H B 434947, I/A 5 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-08
Empresa: INTERNA PROYECTOS COMERCIALES SL
Administrador Unico
- Covelo Fernandez Jose
Liquidador
- Covelo Fernandez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43666 , F 76, S 8, H B 434947, I/A 5 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-08
Empresa: XUMUXU INVEST SL
Liquidador
- Covelo Fernandez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31163 , F 149, S 8, H M 560864, I/A 3 (26/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-2-28
Empresa: XUMUXU INVEST SL
Administrador Unico
- Covelo Fernandez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31163 , F 149, S 8, H M 560864, I/A 3 (26/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-2-28
Empresa: RAISE MARKETING SL
Administrador Unico
- Covelo Fernandez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31267 , F 131, S 8, H M 562835, I/A 3 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-28
Empresa: RAISE MARKETING SL
Administrador Unico
- Covelo Fernandez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31267 , F 131, S 8, H M 562835, I/A 2 (10/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-135-28
Empresa: XUMUXU INVEST SL
Administrador Unico
- Covelo Fernandez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31163 , F 149, S 8, H M 560864, I/A 2 (05/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-131-28
Empresa: INTERNA PROYECTOS COMERCIALES SL
Administrador Unico
- Covelo Fernandez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43666 , F 76, S 8, H B 434947, I/A 4 (19/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-119-08
Información de COVELO FERNANDEZ JOSE
Mostramos los datos de COVELO FERNANDEZ JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COVELO FERNANDEZ JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos