XAXELS & BOVALL FINANCE SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Doctor Ferran, 3
Código Postal 08034
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social XAXELS & BOVALL FINANCE SICAV
Capital Social 2410000.0 Euros
Página Web convocatoria junta en pagina web de sociedad gestora
Nombres Anteriores
- XAXELS FINANCE SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE XAXELS & BOVALL FINANCE SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE XAXELS & BOVALL FINANCE SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Balust Perucho Roman | Consejero | 18/10/2012 | 27/12/2016 |
BANCO DE SABADELL SA | Entidad Depositaria | 11/03/2011 | 27/12/2016 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 28/11/2013 | 27/12/2016 |
GVC GAESCO GESTION SGIIC SA | Entidad Depositaria | 02/09/2009 | 27/12/2016 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 18/10/2012 | 27/12/2016 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 12/08/2009 | 27/12/2016 |
Sitja Miquel Pere | Consejero | 18/10/2012 | 27/12/2016 |
Toronell Boniquet Javier | Consejero | 21/01/2014 | 27/12/2016 |
Vallve Ribera Maria Angels | Consejero | 18/10/2012 | 27/12/2016 |
CREDIT SUISSE | Entidad Depositaria | 11/03/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE XAXELS & BOVALL FINANCE SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38858 , F 218, S 8, H B 246857, I/A 20 (27/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-2-08
- Insercion de proyecto de fusion en la pagina web corporativa de la sociedad gestora "www.gvcgaesco.es" el dia 4 de mayo de 2.016
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38858 , F 218, S 8, H B 246857, I/A 19 N (10/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-93-08
- SUSTITUCION DE LA ENTIDAD ENCARGADA DEL REGISTRO CONTABLE DE LAS ANOTACIONES EN CUENTA, DESIGNANDO A LA SOCIEDAD DE GESTION DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO, COMPENSACION Y LIQUIDACION DE VALORES SA (IBERCLEAR)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38858 , F 217, S 8, H B 246857, I/A 19 (22/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-143-08
Empresa: XAXELS FINANCE SICAV
- Creación de la página web corporativa: Convocatoria Junta en pagina web de Sociedad Gestora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38858 , F 217, S 8, H B 246857, I/A 18 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-19-08
Empresa: XAXELS FINANCE SICAV
- XAXELS & BOVALL FINANCE SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38858 , F 217, S 8, H B 246857, I/A 18 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-19-08
Empresa: XAXELS FINANCE SICAV
- Otras modificaciones estatutarias: ART.13: CONVOCATORIA DE LA JUNTA EN LA PAGINA WEB DE LA SOCIEDAD GESTORA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38858 , F 217, S 8, H B 246857, I/A 18 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-19-08
Empresa: XAXELS FINANCE SICAV
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38858 , F 217, S 8, H B 246857, I/A 18 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-19-08
Empresa: XAXELS FINANCE SICAV
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38858 , F 217, S 8, H B 246857, I/A 17 (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-234-08
Empresa: XAXELS FINANCE SICAV
- CL DOCTOR FERRAN,3-5 P.1 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38858 , F 216, S 8, H B 246857, I/A 16 (05/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-220-08
Empresa: XAXELS FINANCE SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38858 , F 216, S 8, H B 246857, I/A 15 (18/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-208-08