XARDIN VERDE ECOSERVICIO SL - EXTINGUIDA
Dirección social LUGAR SEROIS S/N
Municipio Calvos de Randín
Provincia Ourense
Razón Social XARDIN VERDE ECOSERVICIO SL
CIF B32458986
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Silvicultura y otras actividades forestales
Fecha de Constitución 05/02/2015
Órgano Administración Administrador único
Propietario Arrojo Perez Felisindo
VINCULACIONES DE XARDIN VERDE ECOSERVICIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE XARDIN VERDE ECOSERVICIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arrojo Perez Felisindo | Socio Unico | 01/06/2015 | 21/12/2016 |
Arrojo Perez Felisindo | Administrador Unico | 01/06/2015 | 21/12/2016 |
Arrojo Perez Felisindo | Liquidador | 21/12/2016 | 21/12/2016 |
Arrojo Perez Felisindo | Administrador Solidario | 27/02/2015 | 01/06/2015 |
Diz Lamas Marcos | Administrador Solidario | 27/02/2015 | 01/06/2015 |
ACTOS BORME DE XARDIN VERDE ECOSERVICIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 859 , F 74, S 8, H OR 14677, I/A 4 (21/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-32
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 859 , F 74, S 8, H OR 14677, I/A 4 (21/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-32
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 859 , F 74, S 8, H OR 14677, I/A 4 (21/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-32
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 859 , F 74, S 8, H OR 14677, I/A 4 (21/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-32
- LUGAR SEROIS S/N (CALVOS DE RANDIN)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 859 , F 74, S 8, H OR 14677, I/A 3 (01/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-32
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 859 , F 74, S 8, H OR 14677, I/A 3 (01/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-32
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 859 , F 74, S 8, H OR 14677, I/A 3 (01/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-32
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 859 , F 74, S 8, H OR 14677, I/A 3 (01/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-32
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 859 , F 74, S 8, H OR 14677, I/A 3 (01/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-32
- La realización de todo tipo de trabajos de silvicultura y otras actividades forestales. Comercio al por menor de flores, plantas, semillas, fertilizantes, animales de compañía y alimentos para los mismos en establecimientos especializados. La construcción de edificios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 859 , F 74, S 8, H OR 14677, I/A 2 (10/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-73-32