DIZ LAMAS MARCOS
Informe ejecutivo de DIZ LAMAS MARCOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DIZ LAMAS MARCOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PEREIRO SUMINISTROS SL | Administrador Solidario | 07/02/2019 |
VINCULACIONES DE DIZ LAMAS MARCOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIZ LAMAS MARCOS
Empresa: ENECOGAL SL
Liquidador Solidario
- Diz Lamas Marcos
- Perez Vega Jose Luis
- Seara Quintas Jesus Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 913 , F 222, S 8, H OR 16728, I/A 2 (10/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-242-32
Empresa: ENECOGAL SL
Administrador Solidario
- Diz Lamas Marcos
- Perez Vega Jose Luis
- Seara Quintas Jesus Felix
Liquidador Solidario
- Diz Lamas Marcos
- Perez Vega Jose Luis
- Seara Quintas Jesus Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 913 , F 222, S 8, H OR 16728, I/A 2 (10/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-242-32
Empresa: ENECOGAL SL
Administrador Solidario
- Diz Lamas Marcos
- Perez Vega Jose Luis
- Seara Quintas Jesus Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 913 , F 221, S 8, H OR 16728, I/A 1 (28/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-217-32
Empresa: PEREIRO SUMINISTROS SL
Administrador Solidario
- Diz Lamas Juan Carlos
- Diz Lamas Manuel
- Diz Lamas Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 906 , F 168, S 8, H OR 16451, I/A 1 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-32-32
Empresa: XARDIN VERDE ECOSERVICIO SL
Administrador Solidario
- Arrojo Perez Felisindo
- Diz Lamas Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 859 , F 74, S 8, H OR 14677, I/A 3 (01/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-32
Empresa: XARDIN VERDE ECOSERVICIO SL
Administrador Solidario
- Arrojo Perez Felisindo
- Diz Lamas Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 859 , F 72, S 8, H OR 14677, I/A 1 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-47-32
Información de DIZ LAMAS MARCOS
Mostramos los datos de DIZ LAMAS MARCOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIZ LAMAS MARCOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos