WPO SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Sagasta, 18
Código Postal 28004
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social WPO SPAIN SL
CIF B86158086
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 26/11/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE WPO SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE WPO SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Prieto Jose Manuel | Administrador Unico | 06/05/2011 | 11/07/2019 |
Garcia Prieto Jose Manuel | Liquidador | 11/07/2019 | 11/07/2019 |
Sainz Stuyck Patricia | Apoderado | 12/05/2011 | 11/07/2019 |
ACTOS BORME DE WPO SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28784 , F 159, S 8, H M 518268, I/A 3 (11/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-136-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28784 , F 159, S 8, H M 518268, I/A 3 (11/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-136-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28784 , F 159, S 8, H M 518268, I/A 3 (11/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-136-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28784 , F 159, S 8, H M 518268, I/A 3 (11/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-136-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28784 , F 159, S 8, H M 518268, I/A 2 (12/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-98-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28784 , F 156, S 8, H M 518268, I/A 1 (06/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-93-28
Dirección:C/ SAGASTA 18 2º - IZQUIERDA (MADRID)
Comienzo de operaciones:26/11/10
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La realización de proyectos en el ámbito de la alta dirección de empresas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28784 , F 156, S 8, H M 518268, I/A 1 (06/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-93-28