GARCIA PRIETO JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de GARCIA PRIETO JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA PRIETO JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES ALFONSO XI SA | Presidente | 13/05/2022 | |
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES ALFONSO XI SA | Consejero | 13/05/2022 | |
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES ALFONSO XI SA | Administrador Unico | 13/05/2022 | |
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL ZEPHIR SL | Presidente | 28/05/2020 | |
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL ZEPHIR SL | Consejero Delegado Solidario | 16/04/2010 | |
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL ZEPHIR SL | Consejero | 16/04/2010 | |
AIR RAIL SL | Consejero Delegado Solidario | 16/04/2010 | |
AIR RAIL SL | Consejero | 16/04/2010 |
VINCULACIONES DE GARCIA PRIETO JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA PRIETO JOSE MANUEL
Consejero
- Cortes Arenas Serafin
- Garcia Prieto Jose Manuel
- Recasens Marquina Manuel
Presidente
- Garcia Prieto Jose Manuel
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2822 , F 205, S 8, H M 48587, I/A 16 (13/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-96-28
Administrador Unico
- Garcia Prieto Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2822 , F 206, S 8, H M 48587, I/A 17 (13/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-96-28
Consejero
- Cortes Arenas Serafin
- Garcia Prieto Jose Manuel
- Recasens Marquina Manuel
Presidente
- Garcia Prieto Jose Manuel
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2822 , F 206, S 8, H M 48587, I/A 17 (13/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-96-28
Empresa: AIR RAIL SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
- Garcia Prieto Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22266 , F 221, S 8, H M 50841, I/A 29 (01/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-108-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
- Garcia Prieto Jose Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26889 , F 191, S 8, H M 50840, I/A 9 (28/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-106-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
- Garcia Prieto Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26889 , F 191, S 8, H M 50840, I/A 9 (28/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-106-28
Empresa: WPO SPAIN SL
Liquidador
- Garcia Prieto Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28784 , F 159, S 8, H M 518268, I/A 3 (11/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-136-28
Empresa: WPO SPAIN SL
Administrador Unico
- Garcia Prieto Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28784 , F 159, S 8, H M 518268, I/A 3 (11/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-136-28
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Prieto Jose Manuel
- Gonzalez Sanchez Felipe
- Gonzalez Sanchez Tomas
Consejero
- Garcia Prieto Jose Manuel
- Gonzalez Sanchez Felipe
- Gonzalez Sanchez Tomas
Presidente
- Garcia Prieto Jose Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2822 , F 204, S 8, H M 48587, I/A 13 (17/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-224-28
Empresa: YPO JOVENES PRESIDENTES MADRID SL
Consejero
- Benavente Barron Javier
- Fernandez Atela Felipe
- Garcia Prieto Jose Manuel
Presidente
- Garcia Prieto Jose Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25218 , F 99, S 8, H M 454152, I/A 5 (03/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-195-28
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA PRIETO JOSE MANUEL
Mostramos los datos de GARCIA PRIETO JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA PRIETO JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos