WORLD MINERALS AMERICA LATINA SA - EXTINGUIDA
Municipio Rubí
Provincia Barcelona
Razón Social WORLD MINERALS AMERICA LATINA SA
CIF A81508228
Actividad Otros servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones n.c.o.p.
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Ralph Calmes
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE WORLD MINERALS AMERICA LATINA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE WORLD MINERALS AMERICA LATINA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Andino Lopez Juan Antonio | Secretario No Consejero | 07/02/2013 | 18/02/2016 |
Andino Lopez Juan Antonio | Secretario No Consejero | 16/11/2010 | 18/02/2016 |
Andino Villasante Juan Ramon | V-SEC NO CON | 07/02/2013 | 18/02/2016 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 17/02/2015 | 18/02/2016 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 02/02/2016 | 18/02/2016 |
Duran Pietro Jose Manuel | Apoderado | 16/11/2010 | 18/02/2016 |
Duran Prieto Jose Manuel | Vicepresidente | 20/04/2009 | 18/02/2016 |
Duran Prieto Jose Manuel | Consejero | 20/04/2009 | 18/02/2016 |
Duran Prieto Jose Manuel | Apoderado Solidario | 02/01/2014 | 18/02/2016 |
Duran Prieto Jose Manuel | Consejero | 14/04/2014 | 18/02/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE WORLD MINERALS AMERICA LATINA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42236 , F 48, S 8, H B 347285, I/A 35 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42236 , F 48, S 8, H B 347285, I/A 34 (02/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-26-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42236 , F 47, S 8, H B 347285, I/A 33 (26/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-65-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42236 , F 46, S 8, H B 347285, I/A 32 (17/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-38-08
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42236 , F 46, S 8, H B 347285, I/A 31 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42236 , F 46, S 8, H B 347285, I/A 31 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42236 , F 44, S 8, H B 347285, I/A 30 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-77-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42236 , F 44, S 8, H B 347285, I/A 29 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-77-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42236 , F 43, S 8, H B 347285, I/A 28 (02/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-7-08
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42236 , F 43, S 8, H B 347285, I/A 27 (02/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-235-08