KARIMA KORICHI
Informe ejecutivo de KARIMA KORICHI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE KARIMA KORICHI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IMERYS MINERALES ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/04/2014 | 02/03/2018 |
IMERYS PERLITA BARCELONA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/04/2014 | 12/12/2017 |
IMERYS DIATOMITA ALICANTE SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/04/2014 | 12/12/2017 |
IMERYS MINERALES ESPAÑA SL | Consejero | 02/01/2014 | 21/02/2017 |
WORLD MINERALS AMERICA LATINA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/04/2014 | 18/02/2016 |
VINCULACIONES DE KARIMA KORICHI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KARIMA KORICHI
Empresa: IMERYS DIATOMITA ALICANTE SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Duran Prieto Jose Manuel
- Karima Korichi
- Ralph Calmes
- Trujillo Solana Jordi
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37467 , F 114, S 8, H B 300081, I/A 135 (12/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-239-08
Empresa: IMERYS PERLITA BARCELONA SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Duran Prieto Jose Manuel
- Karima Korichi
- Ralph Calmes
- Trujillo Solana Jordi
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45825 , F 31, S 8, H B 67778, I/A 97 (12/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-239-08
Empresa: IMERYS MINERALES ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41091 , F 222, S 8, H B 307753, I/A 33 (21/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-42-08
Empresa: IMERYS MINERALES ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41091 , F 216, S 8, H B 307753, I/A 26 (24/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-83-08
Empresa: IMERYS DIATOMITA ALICANTE SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37467 , F 107, S 8, H B 300081, I/A 124 (15/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-80-08
Empresa: IMERYS PERLITA BARCELONA SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43575 , F 144, S 8, H B 67778, I/A 86 (16/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-79-08
Empresa: WORLD MINERALS AMERICA LATINA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42236 , F 44, S 8, H B 347285, I/A 30 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-77-08
Empresa: WORLD MINERALS IBERICA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Karima Korichi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41091 , F 214, S 8, H B 307753, I/A 22 (02/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-7-08
Información de KARIMA KORICHI
Mostramos los datos de KARIMA KORICHI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KARIMA KORICHI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos