WOM.IO MOBILE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda del Guadalix, 100
Código Postal 28120
Municipio Algete
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social WOM.IO MOBILE SL
CIF B86679198
Capital Social 38100.0 Euros
Actividad Agencias de publicidad
Fecha de Constitución 05/03/2013
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE WOM.IO MOBILE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE WOM.IO MOBILE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bandol Stanislav | Consejero | 19/03/2013 | 28/10/2016 |
Cadenas Sicilia Carlos | Secretario | 19/03/2013 | 28/10/2016 |
Cadenas Sicilia Carlos | Consejero | 19/03/2013 | 28/10/2016 |
Corsini Ramirez-dampierre Javier | Liquidador | 28/10/2016 | 28/10/2016 |
Corsini Ramirez-dampierre Javier | Presidente | 19/03/2013 | 28/10/2016 |
Corsini Ramirez-dampierre Javier | Consejero Delegado | 19/03/2013 | 28/10/2016 |
Corsini Ramirez-dampierre Javier | Consejero | 19/03/2013 | 28/10/2016 |
Miguel Gonzalez Javier | Consejero | 19/03/2013 | 28/10/2016 |
ACTOS BORME DE WOM.IO MOBILE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30849 , F 142, S 8, H M 555210, I/A 3 (28/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-215-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30849 , F 142, S 8, H M 555210, I/A 3 (28/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-215-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30849 , F 142, S 8, H M 555210, I/A 3 (28/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-215-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30849 , F 142, S 8, H M 555210, I/A 3 (28/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-215-28
Capital Anterior: | 3.100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 35.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 38.100,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.129,03 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30849 , F 142, S 8, H M 555210, I/A 2 (26/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-232-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30849 , F 139, S 8, H M 555210, I/A 1 (19/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-58-28
Dirección:AVDA DE GUADALIX 100 (ALGETE)
Comienzo de operaciones:05/03/13
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:Desarrollo y comercialización de servicios orientados a la telefonía móvile Internet, especialmente dirigidos al marketing y la publicidad y su correspondiente implementación y comercialización, así como servicios conexos que podrán incluir,..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30849 , F 139, S 8, H M 555210, I/A 1 (19/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-58-28