MIGUEL GONZALEZ JAVIER
Informe ejecutivo de MIGUEL GONZALEZ JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MIGUEL GONZALEZ JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DECODE SOFTWARE SL | Liquidador | 01/06/2018 | 01/06/2018 |
DECODE SOFTWARE SL | Administrador Unico | 08/01/2016 | 01/06/2018 |
SMART NODE LABS SL | Administrador Solidario | 11/11/2016 | 24/01/2018 |
WOM.IO MOBILE SL | Consejero | 19/03/2013 | 28/10/2016 |
SIGMA DATA SERVICES SL | Administrador Solidario | 24/08/2011 |
VINCULACIONES DE MIGUEL GONZALEZ JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIGUEL GONZALEZ JAVIER
Empresa: DECODE SOFTWARE SL
Liquidador
- Miguel Gonzalez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34230 , F 59, S 8, H M 615790, I/A 2 (01/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-109-28
Empresa: DECODE SOFTWARE SL
Administrador Unico
- Miguel Gonzalez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34230 , F 59, S 8, H M 615790, I/A 2 (01/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-109-28
Empresa: SMART NODE LABS SL
Administrador Solidario
- Miguel Gonzalez Javier
- Sanz Velasco Fernando-javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35302 , F 22, S 8, H M 634636, I/A 2 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-28
Empresa: SMART NODE LABS SL
Administrador Solidario
- Miguel Gonzalez Javier
- Sanz Velasco Fernando-javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35302 , F 21, S 8, H M 634636, I/A 1 (11/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-220-28
Empresa: WOM.IO MOBILE SL
Consejero Delegado
Consejero
- Bandol Stanislav
- Cadenas Sicilia Carlos
- Corsini Ramirez-dampierre Javier
- Miguel Gonzalez Javier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30849 , F 142, S 8, H M 555210, I/A 3 (28/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-215-28
Empresa: DECODE SOFTWARE SL
Administrador Unico
- Miguel Gonzalez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34230 , F 58, S 8, H M 615790, I/A 1 (08/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-10-28
Empresa: WOM.IO MOBILE SL
Consejero Delegado
Consejero
- Bandol Stanislav
- Cadenas Sicilia Carlos
- Corsini Ramirez-dampierre Javier
- Miguel Gonzalez Javier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30849 , F 139, S 8, H M 555210, I/A 1 (19/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-58-28
Empresa: SIGMA DATA SERVICES SL
Administrador Solidario
- Miguel Gonzalez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22053 , F 105, S 8, H M 393278, I/A 5 (24/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-174-28
Información de MIGUEL GONZALEZ JAVIER
Mostramos los datos de MIGUEL GONZALEZ JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIGUEL GONZALEZ JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos