WIT CONSULTING CORP. SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Diputacio, 260
Código Postal 08007
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social WIT CONSULTING CORP. SL
CIF B87117826
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 13/10/2014
Nombres Anteriores
- LCP CONSULTING SERVICES SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE WIT CONSULTING CORP. SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE WIT CONSULTING CORP. SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Edo Delgado Annabel | Apoderado | 12/02/2015 | 17/01/2018 |
LEVANTE CAPITAL PARTNERS SL | Administrador Unico | 20/11/2014 | 17/01/2018 |
Renom Arboix Antonio | Representante | 20/11/2014 | 17/01/2018 |
Renom Arboix Antonio | Liquidador | 17/01/2018 | 17/01/2018 |
Renom Arboix Antonio | REPR.143 RRM | 17/01/2018 | |
Sanchez Olivas Carolina | Apoderado | 20/07/2015 | 17/01/2018 |
Edo Casas Marc | Apoderado Solidario | 13/02/2015 | 14/03/2017 |
LEVANTE CAPITAL PARTNERS SL | Socio Unico | 20/11/2014 | 12/02/2015 |
ACTOS BORME DE WIT CONSULTING CORP. SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45311 , F 69, S 8, H B 483766, I/A 11 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45311 , F 69, S 8, H B 483766, I/A 11 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-08
Administrador Unico
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45311 , F 69, S 8, H B 483766, I/A 11 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-08
- Sociedades absorbidas: WICON MANAGEMENT CONSULTING SL
- Sociedades absorbidas: WIT CONSULTING CORP. BCN SL
- Sociedades absorbidas: WIT CONSULTING CORP. MAD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45311 , F 66, S 8, H B 483766, I/A 10 (06/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-111-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL. SOCIO UNICO: LEVANTE CAPITAL PARTNERS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45311 , F 66, S 8, H B 483766, I/A 9 (31/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-69-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45311 , F 66, S 8, H B 483766, I/A 8 (14/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-57-08
- CL DIPUTACION 260, PLANTA 4 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45311 , F 63, S 8, H B 483766, I/A 7 (13/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-77-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION Y REFUNDICION DE ESTATUTOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45311 , F 63, S 8, H B 483766, I/A 7 (13/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-77-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32820 , F 147, S 8, H M 590795, I/A 6 (20/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-141-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32820 , F 146, S 8, H M 590795, I/A 5 (13/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-35-28