WIT CONSULTING CORP. BCN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Diputacio, 260
Código Postal 08007
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social WIT CONSULTING CORP. BCN SL
CIF B66488933
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 06/03/2015
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Renom Arboix Antonio
VINCULACIONES DE WIT CONSULTING CORP. BCN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE WIT CONSULTING CORP. BCN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Edo Delgado Annabel | Apoderado Solidario | 18/12/2015 | 06/06/2017 |
Renom Arboix Antonio | Administrador Unico | 30/03/2017 | 06/06/2017 |
Sanchez Olivas Carolina | Apoderado Solidario | 30/06/2015 | 06/06/2017 |
Condomines Concellon Javier | Secretario No Consejero | 18/12/2015 | 30/03/2017 |
Edo Casas Marc | Consejero | 18/12/2015 | 30/03/2017 |
Edo Casas Marc | Presidente | 18/12/2015 | 30/03/2017 |
Edo Delgado Annabel | V-SEC NO CON | 18/12/2015 | 30/03/2017 |
Edo Delgado Annabel | Consejero | 17/01/2017 | 30/03/2017 |
Renom Arboix Antonio | Consejero | 18/12/2015 | 30/03/2017 |
Castillo Cordoba Miguel Angel | Apoderado Solidario | 26/02/2016 | 14/03/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE WIT CONSULTING CORP. BCN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45223 , F 102, S 8, H B 465898, I/A 10 (06/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-111-08
- PERDIDA DE LA CONDICION DE UNIPERSONALIDAD. DECLARACION DE LA CONDICION DE UNIPERSONALIDAD SIENDO EL SOCIO UNICO "WIT CONSULTING CORP SL"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45223 , F 102, S 8, H B 465898, I/A 10 (06/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-111-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45223 , F 102, S 8, H B 465898, I/A 9 (30/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-68-08
Presidente
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45223 , F 102, S 8, H B 465898, I/A 9 (30/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-68-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45223 , F 102, S 8, H B 465898, I/A 8 (14/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-57-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45223 , F 101, S 8, H B 465898, I/A 7 (17/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-20-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45223 , F 101, S 8, H B 465898, I/A 7 (17/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-20-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44767 , F 166, S 8, H B 465898, I/A 6 (26/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-44-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44767 , F 165, S 8, H B 465898, I/A 5 (18/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-246-08
Presidente
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44767 , F 164, S 8, H B 465898, I/A 4 (18/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-246-08