WINDMILL ENERGIE ALICANTE 1.4 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Orense, 34
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social WINDMILL ENERGIE ALICANTE 1.4 SL
CIF B24537037
Capital Social 6020.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 24/05/2006
Órgano Administración Administrador único
Propietario T-SOLAR EQUITYCO SL
VINCULACIONES DE WINDMILL ENERGIE ALICANTE 1.4 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE WINDMILL ENERGIE ALICANTE 1.4 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bidaguren Urbieta Miren | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/07/2021 | 17/02/2023 |
Bidaguren Urbieta Miren | Apoderado Mancomunado | 27/07/2021 | 17/02/2023 |
Canales Trenas Jose Juan | Representante | 08/04/2021 | 17/02/2023 |
Canales Trenas Jose Juan | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/07/2021 | 17/02/2023 |
Canales Trenas Jose Juan | Apoderado Mancomunado | 27/07/2021 | 17/02/2023 |
Cobos Ulvius Nicolas | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/07/2021 | 17/02/2023 |
Fuentes Minguez Andrea | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/07/2021 | 17/02/2023 |
Pastor Mira Maria | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/07/2021 | 17/02/2023 |
Pastor Mira Maria | Apoderado Mancomunado | 27/07/2021 | 17/02/2023 |
Peña Gutierrez Jodra Alicia | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/07/2021 | 17/02/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE WINDMILL ENERGIE ALICANTE 1.4 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41168 , F 189, S 8, H M 481022, I/A 25 (17/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-39-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41168 , F 189, S 8, H M 481022, I/A 25 (17/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-39-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41168 , F 189, S 8, H M 481022, I/A 25 (17/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-39-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41168 , F 186, S 8, H M 481022, I/A 23 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-147-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41168 , F 186, S 8, H M 481022, I/A 22 (26/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-146-28
- C/ ORENSE, 34, 5ª PLANTA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41168 , F 186, S 8, H M 481022, I/A 21 (14/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-74-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41168 , F 185, S 8, H M 481022, I/A 20 (12/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-72-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41168 , F 185, S 8, H M 481022, I/A 19 (12/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-72-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26691 , F 138, S 8, H M 481022, I/A 18 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26691 , F 138, S 8, H M 481022, I/A 18 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-28