T-SOLAR EQUITYCO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Orense, 34
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social T-SOLAR EQUITYCO SL
CIF B87959623
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública
Fecha de Constitución 15/11/2017
Nombres Anteriores
- CHEVIOT INVESTMENTS SL
Órgano Administración Administrador único
Propietario T-SOLAR LUXEMBOURG HOLDCO 2 SAL
VINCULACIONES DE T-SOLAR EQUITYCO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE T-SOLAR EQUITYCO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bidaguren Urbieta Miren | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/07/2021 | 17/02/2023 |
Bidaguren Urbieta Miren | Apoderado Mancomunado | 27/07/2021 | 17/02/2023 |
Canales Trenas Jose Juan | Representante | 08/04/2021 | 17/02/2023 |
Canales Trenas Jose Juan | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/07/2021 | 17/02/2023 |
Canales Trenas Jose Juan | Apoderado Mancomunado | 27/07/2021 | 17/02/2023 |
Cobos Ulvius Nicolas | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/07/2021 | 17/02/2023 |
Fuentes Minguez Andrea | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/07/2021 | 17/02/2023 |
Pastor Mira Maria | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/07/2021 | 17/02/2023 |
Pastor Mira Maria | Apoderado Mancomunado | 27/07/2021 | 17/02/2023 |
Peña Gutierrez Jodra Alicia | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/07/2021 | 17/02/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE T-SOLAR EQUITYCO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42116 , F 202, S 8, H M 657257, I/A 16 (17/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-39-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42116 , F 202, S 8, H M 657257, I/A 16 (17/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-39-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42116 , F 202, S 8, H M 657257, I/A 16 (17/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-39-28
Auditor de Cuentas Consolidado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42116 , F 202, S 8, H M 657257, I/A 14 (08/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36638 , F 176, S 8, H M 657257, I/A 13 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-147-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36638 , F 176, S 8, H M 657257, I/A 12 (26/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-146-28
- C/ ORENSE 34 5ª (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36638 , F 176, S 8, H M 657257, I/A 11 (13/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-73-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36638 , F 175, S 8, H M 657257, I/A 10 (12/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-72-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36638 , F 175, S 8, H M 657257, I/A 9 (12/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-72-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36638 , F 174, S 8, H M 657257, I/A 8 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-28