WICKFORD SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Aragon, 330
Código Postal 28022
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social WICKFORD SPAIN SL
CIF B85392207
Capital Social 5479301.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 12/03/2008
Órgano Administración Administrador único
Propietario LSREF3 OCTOPUS REO SAL
VINCULACIONES DE WICKFORD SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE WICKFORD SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUXADI CONTABLES Y CONSULTORES SA | Administrador Mancomunado | 16/12/2009 | 30/06/2016 |
BLUESEAT TRUST SERVICES SPAIN SL | Administrador Unico | 02/02/2015 | 30/06/2016 |
BLUESEAT TRUST SERVICES SPAIN SL | Liquidador | 30/06/2016 | 30/06/2016 |
Darrort Vicent | Apoderado | 18/12/2009 | 30/06/2016 |
Fernandez Escudero Luis | Apoderado | 18/12/2009 | 30/06/2016 |
Fonseca Garcia Caro Juan Jose | Apoderado | 14/04/2015 | 30/06/2016 |
Gomez Fernandez Maria-cruz | Apoderado | 18/12/2009 | 30/06/2016 |
Hernandez Prats Ignacio | Apoderado | 18/12/2009 | 30/06/2016 |
Herranz Rodriguez Eduardo | Apoderado | 18/12/2009 | 30/06/2016 |
LSREF3 OCTOPUS REO SAL | Socio Unico | 02/02/2015 | 30/06/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE WICKFORD SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25445 , F 9, S 8, H M 458443, I/A 13 (30/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-129-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25445 , F 9, S 8, H M 458443, I/A 13 (30/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-129-28
Capital Anterior: | 5.169.850,00 | Euros |
Aumento de capital: | 309.451,00 | Euros |
Capital Actual: | 5.479.301,00 | Euros |
Porcentaje: | 5,99 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25445 , F 9, S 8, H M 458443, I/A 13 (30/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-129-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25445 , F 9, S 8, H M 458443, I/A 13 (30/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-129-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25445 , F 9, S 8, H M 458443, I/A 13 (30/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-129-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25445 , F 8, S 8, H M 458443, I/A 12 (14/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-74-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25445 , F 8, S 8, H M 458443, I/A 11 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-28
- AVDA DE ARAGON, 330- EDIFICIO 5, PLANTA 3 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25445 , F 7, S 8, H M 458443, I/A 10 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25445 , F 7, S 8, H M 458443, I/A 10 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25445 , F 7, S 8, H M 458443, I/A 10 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-28