WELTH CONTAINER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Felix Boix, 9
Código Postal 28036
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social WELTH CONTAINER SL
CIF B82859950
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 27/12/2001
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE WELTH CONTAINER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE WELTH CONTAINER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Angel Perez Lopez | Apoderado | 18/09/2017 | 14/06/2022 |
Perez Lopez Angel | Administrador Unico | 30/06/2021 | 14/06/2022 |
Perez Lopez Angel | Liquidador | 14/06/2022 | 14/06/2022 |
Perez Vidal Angel | Administrador Unico | 30/10/2019 | 30/06/2021 |
Martin Trapero Luis | Administrador Unico | 18/06/2015 | 30/10/2019 |
Perez Vidal Angel | Administrador Unico | 18/06/2015 |
ACTOS BORME DE WELTH CONTAINER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18239 , F 178, S 8, H M 315962, I/A 6 (14/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-117-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18239 , F 178, S 8, H M 315962, I/A 6 (14/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-117-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18239 , F 178, S 8, H M 315962, I/A 6 (14/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-117-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18239 , F 178, S 8, H M 315962, I/A 6 (14/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-117-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18239 , F 177, S 8, H M 315962, I/A 5 (30/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-128-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18239 , F 177, S 8, H M 315962, I/A 5 (30/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-128-28
- C/ FELIX BOIX Nº 9, 1º D (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18239 , F 177, S 8, H M 315962, I/A 4 (30/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-213-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18239 , F 177, S 8, H M 315962, I/A 4 (30/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-213-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18239 , F 177, S 8, H M 315962, I/A 4 (30/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-213-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18239 , F 176, S 8, H M 315962, I/A 3 (18/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-184-28