ANGEL PEREZ LOPEZ
Informe ejecutivo de ANGEL PEREZ LOPEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE ANGEL PEREZ LOPEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AILEAS INMOBILARI SL | Administrador Unico | 25/06/2021 | |
AILEAS INMOBILARI SL | Apoderado | 27/05/2019 |
VINCULACIONES DE ANGEL PEREZ LOPEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANGEL PEREZ LOPEZ
Empresa: PROYECTOS SHADOW SL
Administrador Unico
- Angel Perez Lopez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15910 , F 189, S 8, H M 268926, I/A 3 (30/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-128-28
Empresa: WELL TO DO SL
Administrador Unico
- Angel Perez Lopez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18621 , F 65, S 8, H M 323986, I/A 2 (30/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-128-28
Empresa: PROMOCIONES SNARING SL
Administrador Unico
- Angel Perez Lopez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15865 , F 57, S 8, H M 267940, I/A 3 (28/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-126-28
Empresa: OSTROM ASC 21 SA
Administrador Unico
- Angel Perez Lopez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33668 , F 93, S 8, H M 606051, I/A 7 (25/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-125-28
Empresa: OSTROM ASC 21 SA
Consejero Delegado
- Angel Perez Lopez
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33668 , F 93, S 8, H M 606051, I/A 7 (25/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-125-28
Empresa: OSTROM ASC 21 SA
Consejero Delegado
- Angel Perez Lopez
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33668 , F 90, S 8, H M 606051, I/A 6 (18/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-184-28
Empresa: OSTROM ASC 21 SA
Apoderado
- Angel Perez Lopez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33668 , F 89, S 8, H M 606051, I/A 5 (27/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-103-28
Empresa: WELTH CONTAINER SL
Apoderado
- Angel Perez Lopez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18239 , F 176, S 8, H M 315962, I/A 3 (18/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-184-28
Empresa: INVERSIONES PEMOSA SA
Administrador Unico
- Angel Perez Lopez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19866 , F 189, S 8, H M 350060, I/A 4 (25/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-145-28
Empresa: OPERBUAN SLL
Liquidador Mancomunado
- Angel Perez Lopez
- Jose Antonio Perez Lopez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1514 , F 85, S 8, H MU 28368, I/A 2 (24/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-63-30
VER MAS ACTOS
Información de ANGEL PEREZ LOPEZ
Mostramos los datos de ANGEL PEREZ LOPEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANGEL PEREZ LOPEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos