WELGOOD SOLUTIONS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Rua Manuel Nuñez, 4
Código Postal 36203
Municipio Vigo
Provincia Pontevedra
Mapa Ver Mapa
Razón Social WELGOOD SOLUTIONS SA
CIF A36854743
Capital Social 62000.0 Euros
Nombres Anteriores
- ELOYMAR & TRANVIAS VIGO SA
Órgano Administración Administrador único
Propietario GOODPARK SL
VINCULACIONES DE WELGOOD SOLUTIONS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE WELGOOD SOLUTIONS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arppe Pazo Bibiana | Administrador Unico | 03/05/2018 | 05/04/2019 |
Fontan Dominguez Jacobo | Apoderado Solidario | 19/10/2009 | 05/04/2019 |
Garcia Alvariza Eloy | Apoderado Solidario | 19/10/2009 | 05/04/2019 |
GOODPARK SL | Socio Unico | 02/01/2019 | 05/04/2019 |
Garcia Alvariza Ana Maria | Consejero | 26/11/2015 | 03/05/2018 |
Garcia Alvariza Eloy | Secretario | 26/11/2015 | 03/05/2018 |
Garcia Alvariza Eloy | Consejero | 26/11/2015 | 03/05/2018 |
Garcia Alvariza Maria Eugenia | Consejero | 26/11/2015 | 03/05/2018 |
Garcia Alvariza Maria Victoria | Consejero | 26/11/2015 | 03/05/2018 |
Garcia Domenech Carlos | Consejero | 26/11/2015 | 03/05/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE WELGOOD SOLUTIONS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2326, L 2326, F 10, S 8, H PO 23683, I/A 17 (05/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-71-36
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2326, L 2326, F 10, S 8, H PO 23683, I/A 17 (05/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-71-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2326, L 2326, F 10, S 8, H PO 23683, I/A 17 (05/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-71-36
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2326, L 2326, F 10, S 8, H PO 23683, I/A 16 (02/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-7-36
- C/ MANUEL NUÑEZ 4 ENTRESUE (VIGO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2326, L 2326, F 7, S 8, H PO 23683, I/A 15 (03/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-89-36
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único. SE MODIFICAN Y REFUNDEN LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2326, L 2326, F 7, S 8, H PO 23683, I/A 15 (03/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-89-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2326, L 2326, F 7, S 8, H PO 23683, I/A 15 (03/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-89-36
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2326, L 2326, F 7, S 8, H PO 23683, I/A 15 (03/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-89-36
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2326, L 2326, F 7, S 8, H PO 23683, I/A 14 (26/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-232-36
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2326, L 2326, F 7, S 8, H PO 23683, I/A 14 (26/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-232-36