WEBFUSION INTERNET SOLUTIONS SL - EXTINGUIDA
Razón Social WEBFUSION INTERNET SOLUTIONS SL
CIF B85819738
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas
Fecha de Constitución 21/10/2009
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario GODADDY IBERIA SL
VINCULACIONES DE WEBFUSION INTERNET SOLUTIONS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE WEBFUSION INTERNET SOLUTIONS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GODADDY IBERIA SL | Socio Unico | 24/10/2014 | 19/11/2014 |
Matias Teleki Nicolas | Administrador Solidario | 28/04/2014 | 19/11/2014 |
Shutler James | Administrador Solidario | 28/04/2014 | 19/11/2014 |
Gx Networks Ltd | Socio Unico | 30/11/2009 | 24/10/2014 |
Matias Teleki Nicolas | Apoderado | 25/11/2013 | 28/04/2014 |
Mohr Tobias | Administrador Mancomunado | 24/10/2011 | 28/04/2014 |
Veiga Lopez Luis | Apoderado | 13/03/2012 | 28/04/2014 |
Vollrath Thomas | Administrador Mancomunado | 24/10/2011 | 28/04/2014 |
Mohr Tobias | Presidente | 21/03/2011 | 24/10/2011 |
Mohr Tobias | Consejero | 21/03/2011 | 24/10/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE WEBFUSION INTERNET SOLUTIONS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 444 , F 154, S 8, H LU 16698, I/A 5 (19/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-226-27
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 444 , F 154, S 8, H LU 16698, I/A 5 (19/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-226-27
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 444 , F 153, S 8, H LU 16698, I/A 4 (24/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-209-27
- AVDA A CORUÑA 36 ENT (LUGO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 444 , F 153, S 8, H LU 16698, I/A 3 (28/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-86-27
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 444 , F 153, S 8, H LU 16698, I/A 3 (28/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-86-27
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 444 , F 153, S 8, H LU 16698, I/A 3 (28/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-86-27
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 444 , F 153, S 8, H LU 16698, I/A 3 (28/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-86-27
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 444 , F 153, S 8, H LU 16698, I/A 3 (28/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-86-27
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 444 , F 152, S 8, H LU 16698, I/A 2 (25/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-233-27
- C/ RUA NOVA 76 1 (LUGO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 444 , F 152, S 8, H LU 16698, I/A 1 (27/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-176-27