MATIAS TELEKI NICOLAS
Informe ejecutivo de MATIAS TELEKI NICOLAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MATIAS TELEKI NICOLAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GODADDY IBERIA SL | Administrador Solidario | 28/04/2014 | 02/07/2019 |
WEBFUSION INTERNET SOLUTIONS SL | Administrador Solidario | 28/04/2014 | 19/11/2014 |
GODADDY IBERIA SL | Apoderado | 25/11/2013 | 28/04/2014 |
WEBFUSION INTERNET SOLUTIONS SL | Apoderado | 25/11/2013 | 28/04/2014 |
VINCULACIONES DE MATIAS TELEKI NICOLAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATIAS TELEKI NICOLAS
Empresa: GODADDY IBERIA SL
Administrador Solidario
- Matias Teleki Nicolas
- Ying Kit Wong Jonathan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 510 , F 98, S 8, H LU 10455, I/A 14 (02/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-132-27
Empresa: REDCORUNA SL
Administrador Solidario
- Matias Teleki Nicolas
- Shutler James
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 439 , F 167, S 8, H LU 10455, I/A 9 (28/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-86-27
Empresa: REDCORUNA SL
Apoderado
- Matias Teleki Nicolas
- Veiga Lopez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 439 , F 167, S 8, H LU 10455, I/A 9 (28/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-86-27
Empresa: WEBFUSION INTERNET SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Matias Teleki Nicolas
- Shutler James
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 444 , F 153, S 8, H LU 16698, I/A 3 (28/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-86-27
Empresa: WEBFUSION INTERNET SOLUTIONS SL
Apoderado
- Matias Teleki Nicolas
- Veiga Lopez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 444 , F 153, S 8, H LU 16698, I/A 3 (28/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-86-27
Empresa: WEBFUSION INTERNET SOLUTIONS SL
Apoderado
- Matias Teleki Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 444 , F 152, S 8, H LU 16698, I/A 2 (25/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-233-27
Empresa: REDCORUNA SL
Apoderado
- Matias Teleki Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 439 , F 166, S 8, H LU 10455, I/A 8 (25/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-233-27
Información de MATIAS TELEKI NICOLAS
Mostramos los datos de MATIAS TELEKI NICOLAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATIAS TELEKI NICOLAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos