WALLENIUS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Los Pacos, 29
Código Postal 29640
Municipio Fuengirola
Provincia Málaga
Razón Social WALLENIUS SL
CIF B92258300
Capital Social 49362.0 Euros
Órgano Administración Administrador único
Propietario Wallenius Kari Antero
VINCULACIONES DE WALLENIUS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE WALLENIUS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Hellberg Vesa August | Administrador Unico | 23/04/2013 | 28/01/2021 |
Wallenius Kari Antero | Apoderado | 06/10/2009 | 28/01/2021 |
Wallenius Kari Antero | Apoderado | 28/01/2021 | |
Wallenius Kari Antero | Liquidador | 28/01/2021 | 28/01/2021 |
Wallenius Kari Antero | Apoderado | 23/04/2013 | 28/01/2021 |
Wallenius Kari Antero | Socio Unico | 27/03/2013 | 28/01/2021 |
Wallenius Kari Antero | Administrador Unico | 27/03/2013 | 23/04/2013 |
Gustafsson Marita Linnea Matilda | Administrador Unico | 06/10/2009 | 27/03/2013 |
Wallenius Kari Antero | Administrador Unico | 06/10/2009 |
ACTOS BORME DE WALLENIUS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2833, L 1746, F 30, S 8, H MA 50156, I/A 8 (28/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-24-29
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2833, L 1746, F 30, S 8, H MA 50156, I/A 8 (28/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-24-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2833, L 1746, F 30, S 8, H MA 50156, I/A 8 (28/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-24-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2833, L 1746, F 30, S 8, H MA 50156, I/A 8 (28/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-24-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2833, L 1746, F 30, S 8, H MA 50156, I/A 8 (28/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-24-29
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2833, L 1746, F 30, S 8, H MA 50156, I/A 7 (11/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-34-29
Capital Anterior: | 3.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 46.352,00 | Euros |
Capital Actual: | 49.362,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.539,93 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2833, L 1746, F 30, S 8, H MA 50156, I/A 7 (11/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-34-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2833, L 1746, F 29, S 8, H MA 50156, I/A 6 (23/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-92-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2833, L 1746, F 29, S 8, H MA 50156, I/A 5 (23/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-92-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2833, L 1746, F 29, S 8, H MA 50156, I/A 5 (23/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-92-29