WALLENIUS KARI ANTERO
Informe ejecutivo de WALLENIUS KARI ANTERO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE WALLENIUS KARI ANTERO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WALLENIUS SL | Apoderado | 06/10/2009 | 28/01/2021 |
WALLENIUS SL | Apoderado | 28/01/2021 | |
WALLENIUS SL | Liquidador | 28/01/2021 | 28/01/2021 |
WALLENIUS SL | Apoderado | 23/04/2013 | 28/01/2021 |
WALLENIUS SL | Socio Unico | 27/03/2013 | 28/01/2021 |
WALLENIUS SL | Administrador Unico | 27/03/2013 | 23/04/2013 |
WALLENIUS SL | Administrador Unico | 06/10/2009 |
VINCULACIONES DE WALLENIUS KARI ANTERO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE WALLENIUS KARI ANTERO
Empresa: WALLENIUS SL
Liquidador
- Wallenius Kari Antero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2833, L 1746, F 30, S 8, H MA 50156, I/A 8 (28/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-24-29
Empresa: WALLENIUS SL
Apoderado
- Wallenius Kari Antero
- Wallenius Kari Antero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2833, L 1746, F 30, S 8, H MA 50156, I/A 8 (28/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-24-29
Empresa: WALLENIUS SL
Apoderado
- Wallenius Kari Antero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2833, L 1746, F 29, S 8, H MA 50156, I/A 6 (23/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-92-29
Empresa: WALLENIUS SL
Administrador Unico
- Wallenius Kari Antero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2833, L 1746, F 29, S 8, H MA 50156, I/A 5 (23/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-92-29
Empresa: WALLENIUS SL
Administrador Unico
- Wallenius Kari Antero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2833, L 1746, F 28, S 8, H MA 50156, I/A 4 (27/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-65-29
Empresa: WALLENIUS SL
Socio Único
- Wallenius Kari Antero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2833, L 1746, F 28, S 8, H MA 50156, I/A 4 (27/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-65-29
Empresa: WALLENIUS SL
Apoderado
- Wallenius Kari Antero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2833, L 1746, F 28, S 8, H MA 50156, I/A 3 (06/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-200-29
Empresa: WALLENIUS SL
Administrador Unico
- Wallenius Kari Antero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2833, L 1746, F 28, S 8, H MA 50156, I/A 2 (06/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-200-29
Información de WALLENIUS KARI ANTERO
Mostramos los datos de WALLENIUS KARI ANTERO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de WALLENIUS KARI ANTERO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos