WACREES SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Cronos, 63
Código Postal 28037
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social WACREES SA
CIF A79937926
Actividad Comercio al por menor de artículos médicos y ortopédicos en establecimientos especializados
Página Web www.wacrees.com
Órgano Administración Administrador único
Propietario PALEX MEDICAL SA
VINCULACIONES DE WACREES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE WACREES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Busca Porras Lluis | Apoderado Mancomunado | 19/05/2022 | 22/01/2024 |
Carbonell Castellon Francesc Xavier | Representante | 11/04/2022 | 22/01/2024 |
Giraldo Alvarez Raquel | Apoderado | 19/05/2022 | 22/01/2024 |
Llado Carbonell Albert | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/05/2022 | 22/01/2024 |
Martin Valdivielso Yolanda | Apoderado Solidario | 20/07/2021 | 22/01/2024 |
Martin Valdivieso Tomas Javier | Apoderado | 22/01/2024 | |
Martin Valdivieso Tomas Javier | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/05/2022 | 22/01/2024 |
Martin Valdivieso Tomas Javier | Apoderado | 19/05/2022 | 22/01/2024 |
Martinez Lopez Miguel Angel | Apoderado | 18/05/2022 | 22/01/2024 |
PALEX MEDICAL SA | Socio Unico | 19/05/2022 | 22/01/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE WACREES SA
- Se publicó por error en la inscripción 22ª el acto de disolución y extinción debiendo quedar anulado, y la inscripción correcta es la 21M
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42884 , F 202, S 8, H M 18825, I/A 21M (22/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-49-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42884 , F 203, S 8, H M 18825, I/A 23 (28/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-47-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42884 , F 202, S 8, H M 18825, I/A 22 (22/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-20-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42884 , F 202, S 8, H M 18825, I/A 22 (22/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-20-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42884 , F 202, S 8, H M 18825, I/A 22 (22/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-20-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42884 , F 202, S 8, H M 18825, I/A 22 (22/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-20-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42884 , F 202, S 8, H M 18825, I/A 20 (19/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-99-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42884 , F 201, S 8, H M 18825, I/A 19 (19/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-99-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42884 , F 200, S 8, H M 18825, I/A 18 (19/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-99-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42884 , F 200, S 8, H M 18825, I/A 17 (19/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-99-28