MARTINEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de MARTINEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 28
Empresas activas: 22
Cargos inactivos: 20
Empresas inactivas: 13
CARGOS DE MARTINEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IZASA SCIENTIFIC SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/07/2024 | |
IZASA HOSPITAL SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/07/2024 | |
ICARUS NEWCO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/06/2024 | |
SERSUMED SL | Apoderado | 27/05/2024 | |
LOGHOSPITAL SL | Apoderado | 20/05/2024 | |
NORMEDAN SL | Apoderado | 17/05/2024 | |
FOSS IBERIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/11/2023 | |
FOSS IBERIA SA | Apoderado Mancomunado | 29/08/2023 | |
HIPALEMI SL | Socio Unico | 06/06/2023 | |
HIPALEMI SL | Administrador Unico | 06/06/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MARTINEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL
Empresa: IZASA SCIENTIFIC SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Martinez Lopez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 456012, I/A 65 (25/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-08
Empresa: IZASA HOSPITAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Martinez Lopez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 21153, I/A 176 (25/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-08
Empresa: ICARUS NEWCO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Martinez Lopez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 616516, I/A 3 (26/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-127-08
Empresa: SERSUMED SL
Apoderado
- Martinez Lopez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H NA 38839, I/A 8 (27/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-108-31
Empresa: LOGHOSPITAL SL
Apoderado
- Martinez Lopez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H NA 42088, I/A 9 (20/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-99-31
Empresa: NORMEDAN SL
Apoderado
- Martinez Lopez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H NA 18586, I/A 15 (17/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-98-31
Empresa: WACREES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Giraldo Alvarez Raquel
- Martin Valdivieso Tomas Javier
- Martin Valdivieso Tomas Javier
- Martinez Lopez Miguel Angel
- Paniagua Sevillano Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42884 , F 202, S 8, H M 18825, I/A 22 (22/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-20-28
Empresa: MIGUEL ANGEL MARTINEZ LOPEZ SL
Liquidador
- Martinez Lopez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 265 , F 46, S 8, H P 1537, I/A 3 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-34
Empresa: MIGUEL ANGEL MARTINEZ LOPEZ SL
Administrador Unico
- Martinez Lopez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 265 , F 46, S 8, H P 1537, I/A 3 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-34
Empresa: FOSS IBERIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lardies Alonso Bibiana
- Martinez Lopez Miguel Angel
- Molina Murciano Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39568 , F 129, S 8, H B 16387, I/A 74 (10/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-221-08
VER MAS ACTOS
Información de MARTINEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de MARTINEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos