VYR CONSULTORIA WEB SL - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social VYR CONSULTORIA WEB SL
CIF B84055466
Fecha de Constitución 09/07/2004
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE VYR CONSULTORIA WEB SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VYR CONSULTORIA WEB SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rodriguez Martin Teresa | Apoderado | 11/05/2011 | 12/05/2011 |
Vazquez Rodriguez Emilio | Apoderado | 10/05/2011 | 12/05/2011 |
Vazquez Rodriguez Emilio | Administrador Unico | 10/05/2011 | 12/05/2011 |
Vazquez Rodriguez Emilio | Liquidador | 12/05/2011 | 12/05/2011 |
Rodriguez Martin Teresa | Administrador Unico | 10/05/2011 |
ACTOS BORME DE VYR CONSULTORIA WEB SL
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-104-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-104-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-104-28
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-104-28
- 2006
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-104-28
- 2005
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-104-28
- 2004
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-104-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20281 , F 85, S 8, H M 358520, I/A 5 (12/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-97-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20281 , F 85, S 8, H M 358520, I/A 5 (12/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-97-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20281 , F 85, S 8, H M 358520, I/A 5 (12/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-97-28