VAZQUEZ RODRIGUEZ EMILIO
Informe ejecutivo de VAZQUEZ RODRIGUEZ EMILIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VAZQUEZ RODRIGUEZ EMILIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MADRID 2000 OBRAS Y REFORMAS SL | Apoderado | 20/05/2022 |
VINCULACIONES DE VAZQUEZ RODRIGUEZ EMILIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAZQUEZ RODRIGUEZ EMILIO
Empresa: MADRID 2000 OBRAS Y REFORMAS SL
Apoderado
- Vazquez Rodriguez Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30591 , F 48, S 8, H M 550598, I/A 2 (20/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-100-28
Consejero
- Soria Martinez Maria Teresa
- Vazquez Rodriguez Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38676 , F 186, S 8, H M 263849, I/A 26 (29/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-28
Empresa: EMILCO CONSTRUCCIONES Y REFORMAS SL
Administrador Unico
- Vazquez Rodriguez Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16019 , F 103, S 8, H M 271088, I/A B (24/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-230-28
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21179 , F 65, S 8, H M 263849, I/A 22 (05/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-28
Empresa: VYR CONSULTORIA WEB SL
Liquidador
- Vazquez Rodriguez Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20281 , F 85, S 8, H M 358520, I/A 5 (12/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-97-28
Empresa: VYR CONSULTORIA WEB SL
Administrador Unico
- Vazquez Rodriguez Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20281 , F 85, S 8, H M 358520, I/A 5 (12/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-97-28
Empresa: VYR CONSULTORIA WEB SL
Administrador Unico
- Vazquez Rodriguez Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20281 , F 84, S 8, H M 358520, I/A 3 (10/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-96-28
Empresa: VYR CONSULTORIA WEB SL
Apoderado
- Vazquez Rodriguez Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20281 , F 83, S 8, H M 358520, I/A 2 (10/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-96-28
Consejero
- De Torres Aspiunza Juan-luis
- Dominguez Ruiz Jose Enrique
- Garcia Sanmartin Luis
- Gil Benavides Carlos
- Jimenez Dolera Jose
- Jimenez Ribon Pedro
- Lopez Uria Angel Jose
- Mata Orozco Fernando
- Prieto Batanero Eduardo
- Rodriguez Sesma Carlos
- Rondan Fernandez Julio
- Soria Martinez Maria Teresa
- Vazquez Rodriguez Emilio
Presidente
Secretario
Tesorero
Vicepresidente
Vicesecret.
Vicetesorero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21179 , F 60, S 8, H M 263849, I/A 17 (06/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-92-28
Información de VAZQUEZ RODRIGUEZ EMILIO
Mostramos los datos de VAZQUEZ RODRIGUEZ EMILIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAZQUEZ RODRIGUEZ EMILIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos