VULTAR TRADE SL - EXTINGUIDA
Municipio Benahavís
Provincia Málaga
Razón Social VULTAR TRADE SL
CIF B63432330
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 18/02/2004
VINCULACIONES DE VULTAR TRADE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VULTAR TRADE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Gibellini Maria De Las Mercedes | Apoderado Solidario | 25/06/2018 | 14/02/2019 |
Gistas Muñoz Alvaro Luis | Apoderado Solidario | 25/06/2018 | 14/02/2019 |
Paloma Leal Assiego | Apoderado Solidario | 25/06/2018 | 14/02/2019 |
Pronk Bertus | Administrador Unico | 14/02/2019 | |
Pronk Bertus | Liquidador | 14/02/2019 | 14/02/2019 |
Rojas Ruiz Yolanda | Apoderado Solidario | 25/06/2018 | 14/02/2019 |
Smidt Franciska | Apoderado Solidario | 25/06/2018 | 14/02/2019 |
ACTOS BORME DE VULTAR TRADE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4461, L 3370, F 81, S 8, H MA 95788, I/A 4 (14/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-39-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4461, L 3370, F 81, S 8, H MA 95788, I/A 4 (14/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-39-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4461, L 3370, F 81, S 8, H MA 95788, I/A 4 (14/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-39-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4461, L 3370, F 81, S 8, H MA 95788, I/A 4 (14/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-39-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4461, L 3370, F 81, S 8, H MA 95788, I/A 4 (14/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-39-29
- El Administrador Unico don Bertus Pronk, ha cambia su número de pasaporte por haber caducado, siendo anteriormente el Z01148310 y actualmente su pasaporte vigente es el número NV72CD237 y ha obtenido el N.I.E. siendo el X-5883099-K.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4461, L 3370, F 81, S 8, H MA 95788, I/A 3 (25/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-126-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4461, L 3370, F 81, S 8, H MA 95788, I/A 3 (25/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-126-29
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-172-29
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-196-29
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-185-29