GISTAS MUÑOZ ALVARO LUIS
Informe ejecutivo de GISTAS MUÑOZ ALVARO LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 37
Empresas inactivas: 34
CARGOS DE GISTAS MUÑOZ ALVARO LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PASION ANCIANA SL | Administrador Solidario | 24/02/2020 | |
CONSULTORES JURIDICOS Y GERENCIAS SL | Apoderado Solidario | 11/10/2017 | |
ANTIGUEDADES CAVON SL | Apoderado Solidario | 22/12/2016 | |
LO & AL ASESORIA FISCAL SL | Administrador Unico | 17/05/2013 | |
GREAT INVESTMENTS ESPAÑA SL | Administrador Unico | 23/02/2012 | |
NAVE NUMERO 100 SL | Socio Unico | 11/07/2011 | |
MANAGEMENT & SCIENTIFIC CONSULTING SL | Administrador Solidario | 28/10/2010 | |
TAPEZUELAS SL | Administrador Solidario | 04/02/2010 |
VINCULACIONES DE GISTAS MUÑOZ ALVARO LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GISTAS MUÑOZ ALVARO LUIS
Empresa: SIERRA BLANCA HOLIDAY SL
Administrador Solidario
- CONSULTORES JURIDICOS Y GERENCIAS SL
- Gistas Muñoz Alvaro Luis
- Lopez Gonzalez Montserrat
- Smidt Franciska
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3188, L 2101, F 194, S 8, H MA 59946, I/A 2 (21/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-145-29
Empresa: PUEBLO LOS ARCOS 50 SL
Administrador Solidario
- CONSULTORES JURIDICOS Y GERENCIAS SL
- Gistas Muñoz Alvaro Luis
- Lopez Gonzalez Montserrat
- Smidt Franciska
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3212, L 2125, F 169, S 8, H MA 60618, I/A 3 (16/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-39-29
Empresa: LA CAMPANA HOLIDAY SL
Administrador Solidario
- CONSULTORES JURIDICOS Y GERENCIAS SL
- Gistas Muñoz Alvaro Luis
- Lopez Gonzalez Montserrat
- Smidt Franciska
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3672, L 2583, F 55, S 8, H MA 73532, I/A 3 (16/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-39-29
Empresa: PASION ANCIANA SL
Administrador Solidario
- Gerlich Dierks Veit
- Gistas Muñoz Alvaro Luis
- Lopez Gonzalez Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1824, L 737, F 78, S 8, H MA 24444, I/A 3 (24/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-29
Empresa: PORFIN PROPERTIES SL
Administrador Solidario
- Gerlich Diercks Veit
- Gistas Muñoz Alvaro Luis
- Lopez Gonzalez Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5351, L 4258, F 155, S 8, H MA126076, I/A 2 (03/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-29
Empresa: ALBORAN ESPAÑA 2004 SL
Administrador Solidario
- CONSULTORES JURIDICOS Y GERENCIAS SL
- Gistas Muñoz Alvaro Luis
- Lopez Gonzalez Montserrat
- Smidt Franciska
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3605, L 2516, F 79, S 8, H MA 71647, I/A 2 (08/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-158-29
Empresa: BOWEBIRD REALES 21 SL
Administrador Solidario
- CONSULTORES JURIDICOS Y GERENCIAS SL
- Gistas Muñoz Alvaro Luis
- Lopez Gonzalez Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5211, L 4118, F 42, S 8, H MA120789, I/A 2 (25/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-149-29
Empresa: JARDINES DEL GOLF 44 SL
Administrador Solidario
- Gistas Muñoz Alvaro Luis
- Lopez Gonzalez Montserrat
- PROFESSIONAL SERVICES REPRESENTATIVES SL
- Smidt Franciska
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3756, L 2667, F 17, S 8, H MA 75872, I/A 2 (23/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-145-29
Empresa: SIERRA NEVADA HOLIDAY SL
Administrador Solidario
- CONSULTORES JURIDICOS Y GERENCIAS SL
- Gistas Muñoz Alvaro Luis
- Lopez Gonzalez Montserrat
- Smidt Franciska
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3693, L 2604, F 14, S 8, H MA 74109, I/A 3 (23/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-145-29
Empresa: VULTAR TRADE SL
Apoderado Solidario
- Fernandez Gibellini Maria De Las Mercedes
- Gistas Muñoz Alvaro Luis
- Paloma Leal Assiego
- Rojas Ruiz Yolanda
- Smidt Franciska
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4461, L 3370, F 81, S 8, H MA 95788, I/A 4 (14/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-39-29
VER MAS ACTOS
Información de GISTAS MUÑOZ ALVARO LUIS
Mostramos los datos de GISTAS MUÑOZ ALVARO LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GISTAS MUÑOZ ALVARO LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos