VOLTAMON TOURS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Villarroel, 18
Código Postal 08011
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social VOLTAMON TOURS SL
CIF B66527847
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de las agencias de viajes
Fecha de Constitución 30/04/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE VOLTAMON TOURS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VOLTAMON TOURS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Batet Blatt Juan Ramon | Liquidador | 27/07/2023 | 25/08/2023 |
Caro Fernandez Ivan | Apoderado Solidario | 12/04/2022 | 25/08/2023 |
Pascual Zaporta Cristina | Apoderado Solidario | 18/08/2023 | 25/08/2023 |
Batet Blatt Juan Ramon | Administrador Unico | 26/02/2016 | 27/07/2023 |
Batet Blatt Juan Ramon | Administrador Solidario | 04/05/2015 | 26/02/2016 |
Casado Gonzalez Patricia | Administrador Solidario | 04/05/2015 | 26/02/2016 |
ACTOS BORME DE VOLTAMON TOURS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44799 , F 39, S 8, H B 467854, I/A 8 (25/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-167-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44799 , F 39, S 8, H B 467854, I/A 8 (25/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-167-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44799 , F 38, S 8, H B 467854, I/A 7 (18/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-163-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44799 , F 38, S 8, H B 467854, I/A 6 (27/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44799 , F 38, S 8, H B 467854, I/A 6 (27/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44799 , F 38, S 8, H B 467854, I/A 6 (27/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44799 , F 37, S 8, H B 467854, I/A 5 (12/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-76-08
- CL VILLARROEL Num.18 P.2 PTA.2 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44799 , F 37, S 8, H B 467854, I/A 4 (25/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-08
- AV PORTAL DEL ANGEL Num.38 P.4 PTA.4 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44799 , F 37, S 8, H B 467854, I/A 3 (02/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-89-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44799 , F 36, S 8, H B 467854, I/A 2 (26/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-46-08