BATET BLATT JUAN RAMON
Informe ejecutivo de BATET BLATT JUAN RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BATET BLATT JUAN RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VOLTAMON TOURS SL | Liquidador | 27/07/2023 | 25/08/2023 |
VOLTAMON TOURS SL | Administrador Unico | 26/02/2016 | 27/07/2023 |
VOLTAMON TOURS SL | Administrador Solidario | 04/05/2015 | 26/02/2016 |
VINCULACIONES DE BATET BLATT JUAN RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BATET BLATT JUAN RAMON
Empresa: VOLTAMON TOURS SL
Liquidador
- Batet Blatt Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44799 , F 39, S 8, H B 467854, I/A 8 (25/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-167-08
Empresa: VOLTAMON TOURS SL
Liquidador
- Batet Blatt Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44799 , F 38, S 8, H B 467854, I/A 6 (27/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-08
Empresa: VOLTAMON TOURS SL
Administrador Unico
- Batet Blatt Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44799 , F 38, S 8, H B 467854, I/A 6 (27/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-08
Empresa: VOLTAMON TOURS SL
Administrador Unico
- Batet Blatt Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44799 , F 36, S 8, H B 467854, I/A 2 (26/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-46-08
Empresa: VOLTAMON TOURS SL
Administrador Solidario
- Batet Blatt Juan Ramon
- Casado Gonzalez Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44799 , F 36, S 8, H B 467854, I/A 2 (26/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-46-08
Empresa: VOLTAMON TOURS SL
Administrador Solidario
- Batet Blatt Juan Ramon
- Casado Gonzalez Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44799 , F 36, S 8, H B 467854, I/A 1 (04/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-86-08
Información de BATET BLATT JUAN RAMON
Mostramos los datos de BATET BLATT JUAN RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BATET BLATT JUAN RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos