ALZA PIRINEO SL - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social ALZA PIRINEO SL
CIF B84687342
Capital Social 5400000.0 Euros
Fecha de Constitución 30/03/2006
Nombres Anteriores
- VIVISA PIRINEO SL
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ALZA PIRINEO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALZA PIRINEO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alarcon Zamora Tomas | Apoderado | 13/03/2009 | 23/01/2014 |
Arrojo Botija Jose Manuel | Consejero | 25/02/2009 | 23/01/2014 |
RODEX ASSET MANAGEMENT SL | Consejero Delegado | 18/09/2009 | 23/01/2014 |
Tamayo Torrejon Jose Manuel | Apoderado | 01/12/2011 | 23/01/2014 |
Cortes Lasheras Javier | Representante | 25/02/2009 | |
LLUIS FABREGAS 8 SL | Consejero | 25/02/2009 |
ACTOS BORME DE ALZA PIRINEO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23014 , F 36, S 8, H M 412289, I/A 9 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-21-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23014 , F 36, S 8, H M 412289, I/A 9 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-21-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23014 , F 36, S 8, H M 412289, I/A 8 (01/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-236-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2010)
CVE: BORME-B-2010-66-28
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23014 , F 35, S 8, H M 412289, I/A 7 (18/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-187-28
Empresa: VIVISA PIRINEO SL
- ALZA PIRINEO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23014 , F 34, S 8, H M 412289, I/A 6 (18/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-186-28
Empresa: VIVISA PIRINEO SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23014 , F 34, S 8, H M 412289, I/A 5 (13/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-57-28
Empresa: VIVISA PIRINEO SL
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2009)
CVE: BORME-B-2009-50-28
Empresa: VIVISA PIRINEO SL
- 2006
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2009)
CVE: BORME-B-2009-48-28
Empresa: VIVISA PIRINEO SL
Capital Anterior: | 600.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 4.800.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 5.400.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 800,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23014 , F 34, S 8, H M 412289, I/A 4 (25/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-45-28