VIVERS EL TEIX SL - EXTINGUIDA
Dirección social FINCA EL TEIX, CRTA D GIRONA A SANTA COLOMA Km 17
Código Postal 17430
Municipio Santa Coloma de Farners
Provincia Girona
Razón Social VIVERS EL TEIX SL
CIF F17049685
Capital Social 157462.0 Euros
Fecha de Constitución 28/12/2012
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE VIVERS EL TEIX SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIVERS EL TEIX SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Francisco Claraso Marfa | Consejero | 16/07/2013 | 15/11/2013 |
Jaume Nadal Farreras | Consejero | 16/07/2013 | 15/11/2013 |
Josep Claraso Raventos | Consejero | 16/07/2013 | 15/11/2013 |
Marc Ferran Claraso | Consejero | 16/07/2013 | 15/11/2013 |
Maria Assumpcio Raventos Espona | Consejero | 16/07/2013 | 15/11/2013 |
ACTOS BORME DE VIVERS EL TEIX SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2929 , F 160, S 8, H GI 55030, I/A 3 (15/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-224-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2929 , F 160, S 8, H GI 55030, I/A 3 (15/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-224-17
- La Sociedad "VIVERS EL TEIX SL" de este Registro, queda disuelta y extinguida sin liquiación por absorción de la Sociedad "VIVERS TORTADES, S. L. inscrita en el Registro Mercantilde Barcelona al tomo 29.993, folio 45, Hoja B-162.122.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 929 , F 143, S 8, H GI 55030, I/A 2 (17/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-141-17
- Transformación de la sociedad agraria "EL TEIX, S.A.T. LTDA, 2626" en Sociedad de Responsabilidad Limitada "VIVERS EL TEIX, S.L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 929 , F 138, S 8, H GI 55030, I/A 1 (16/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-141-17
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 929 , F 138, S 8, H GI 55030, I/A 1 (16/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-141-17
Dirección:FINCA EL TEIX, CRTA D GIRONA A SANTA COLOMA Km 17 (SANTA COLOMA DE FARNERS)
Comienzo de operaciones:28/12/12
Capital:157.462,00 Euros
Objeto social:El cultivo, la producción, la comercialización, la explotación, la importación, la manufactura i la compraventa de semillas, plantas, arboles, y todo tipo de bienes y productos, forestales, agrarios y agrícolas o no, para la agricultura y su industria. En general, la transformación, explotación, par
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 929 , F 138, S 8, H GI 55030, I/A 1 (16/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-141-17