MARIA ASSUMPCIO RAVENTOS ESPONA
Informe ejecutivo de MARIA ASSUMPCIO RAVENTOS ESPONA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARIA ASSUMPCIO RAVENTOS ESPONA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIVERS LA VILETA SL | Consejero | 15/07/2013 |
VINCULACIONES DE MARIA ASSUMPCIO RAVENTOS ESPONA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIA ASSUMPCIO RAVENTOS ESPONA
Empresa: MOLI ROQUER SL
Liquidador
- Maria Assumpcio Raventos Espona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1034 , F 199, S 8, H GI 6835, I/A 20 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-12-17
Empresa: MOLI ROQUER SL
Consejero
- Francisco Claraso Raventos
- Jaume Nadal Farreras
- Josep Claraso Raventos
- Marc Ferran Claraso
- Maria Assumpcio Raventos Espona
- Montserrat Claraso Raventos
Presidente
- Maria Assumpcio Raventos Espona
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1034 , F 199, S 8, H GI 6835, I/A 20 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-12-17
Empresa: MOLI ROQUER SL
Consejero
Presidente
- Maria Assumpcio Raventos Espona
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1034 , F 199, S 8, H GI 6835, I/A 19 (26/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-230-17
Empresa: EXPLOTACIONS LES GUILLERIES SL
Presidente
- Maria Assumpcio Raventos Espona
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1454 , F 21, S 8, H GI 24422, I/A 6 (20/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-227-17
Empresa: VIVERS EL TEIX SL
Consejero
- Francisco Claraso Marfa
- Jaume Nadal Farreras
- Josep Claraso Raventos
- Marc Ferran Claraso
- Maria Assumpcio Raventos Espona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 929 , F 138, S 8, H GI 55030, I/A 1 (16/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-141-17
Empresa: VIVERS LA VILETA SL
Consejero
- Francisco Claraso Marfa
- Jaume Nadal Farreras
- Josep Claraso Raventos
- Marc Ferran Claraso
- Maria Assumpcio Raventos Espona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2929 , F 130, S 8, H GI 55028, I/A 1 (15/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-138-17
Información de MARIA ASSUMPCIO RAVENTOS ESPONA
Mostramos los datos de MARIA ASSUMPCIO RAVENTOS ESPONA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIA ASSUMPCIO RAVENTOS ESPONA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos