VIVEROS HUERTO DE ELCHE SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Juan de Herrera, 5
Código Postal 03203
Municipio Elche/Elx
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social VIVEROS HUERTO DE ELCHE SA
CIF A03029899
Página Web www.elhuertodeelche.es
Nombres Anteriores
- VIVEROS HUERTO DEL CURA SA
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE VIVEROS HUERTO DE ELCHE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIVEROS HUERTO DE ELCHE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rodriguez Villanueva Antonio Jose | Administrador Concursal | 13/06/2014 | 17/06/2014 |
Orts Perez Santiago Francisco | Administrador Unico | 30/09/2011 | 13/06/2014 |
Orts Perez Jorge | Secretario | 30/09/2011 | |
Orts Perez Jorge | Consejero | 30/09/2011 | |
Orts Perez Pablo | Vicepresidente | 30/09/2011 | |
Orts Perez Pablo | Consejero | 30/09/2011 | |
Orts Perez Santiago Francisco | Presidente | 30/09/2011 | |
Orts Perez Santiago Francisco | Consejero Delegado | 30/09/2011 | |
Orts Perez Santiago Francisco | Consejero | 30/09/2011 | |
BANCO DE SANTANDER SA | Administrador Concursal | 13/02/2009 | 13/10/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VIVEROS HUERTO DE ELCHE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2348 , F 68, S 8, H A 14346, I/A 31 (17/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-118-03
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:VIVEROS HUERTO DE ELCHE SA
Nif:A03029899
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE ALICANTE
Número:1
Juez / Ponente:RAFAEL FUENTES DEVESA
Fecha de Resolución:08/01/2014
Número Procedimiento Concursal:643/2008
Datos Registrales:
Tomo:
2348
Libro:
0
Folio:
68
Hoja:
8-14346
Inscripción:
31
Fecha Inscripción17/06/2014
Registro:Registro Mercantil de Alicante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2348 , F 68, S 8, H A 14346, I/A 31 (17/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-118-03
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:VIVEROS HUERTO DE ELCHE SA
Nif:A03029899
Revocación:
Tipo:Cese
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE ALICANTE
Número:1
Juez / Ponente:RAFAEL FUENTES DEVESA
Fecha de Resolución:23/01/2012
Número Procedimiento Concursal:643/2008
Datos Registrales:
Tomo:
2348
Libro:
0
Folio:
68
Hoja:
8-14346
Inscripción:
31
Fecha Inscripción17/06/2014
Registro:Registro Mercantil de Alicante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2348 , F 68, S 8, H A 14346, I/A 31 (17/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-118-03
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:VIVEROS HUERTO DE ELCHE SA
Nif:A03029899
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE ALICANTE
Número:1
Juez / Ponente:RAFAEL FUENTES DEVESA
Fecha de Resolución:08/01/2014
Número Procedimiento Concursal:643/2008
Datos Registrales:
Tomo:
2348
Libro:
0
Folio:
68
Hoja:
8-14346
Inscripción:
31
Fecha Inscripción17/06/2014
Registro:Registro Mercantil de Alicante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2348 , F 68, S 8, H A 14346, I/A 31 (17/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-118-03
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2348 , F 68, S 8, H A 14346, I/A 30 (13/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-116-03
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:VIVEROS HUERTO DE ELCHE SA
Nif:A03029899
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE ALICANTE
Número:1
Juez / Ponente:RAFAEL FUENTES DEVESA
Fecha de Resolución:23/01/2012
Número Procedimiento Concursal:643/2008
Datos Registrales:
Tomo:
2348
Libro:
0
Folio:
68
Hoja:
8-14346
Inscripción:
30
Fecha Inscripción13/06/2014
Registro:Registro Mercantil de Alicante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2348 , F 68, S 8, H A 14346, I/A 30 (13/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-116-03
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:VIVEROS HUERTO DE ELCHE SA
Nif:A03029899
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE ALICANTE
Número:1
Juez / Ponente:RAFAEL FUENTES DEVESA
Fecha de Resolución:23/01/2012
Número Procedimiento Concursal:643/2008
Datos Registrales:
Tomo:
2348
Libro:
0
Folio:
68
Hoja:
8-14346
Inscripción:
30
Fecha Inscripción13/06/2014
Registro:Registro Mercantil de Alicante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2348 , F 68, S 8, H A 14346, I/A 30 (13/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-116-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2348 , F 68, S 8, H A 14346, I/A 30 (13/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-116-03
- Suprimidos los Artículos 22º, 23º, 24º y 25º de los Estatutos Sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2348 , F 68, S 8, H A 14346, I/A 29 (30/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-195-03
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo 10. Organos de la Sociedad. Artículo 2º. Administración y representación
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2348 , F 68, S 8, H A 14346, I/A 29 (30/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-195-03