ORTS PEREZ SANTIAGO FRANCISCO
Informe ejecutivo de ORTS PEREZ SANTIAGO FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ORTS PEREZ SANTIAGO FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BOTANICA DE LOS SENTIDOS SL | Administrador Unico | 07/06/2012 |
VINCULACIONES DE ORTS PEREZ SANTIAGO FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTS PEREZ SANTIAGO FRANCISCO
Empresa: JARDINERIA URBANA SL
Apoderado Solidario
- Orts Perez Pablo
- Orts Perez Santiago
- Orts Perez Santiago Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2449 , F 88, S 8, H A 22061, I/A 16 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-03
Empresa: JARDINERIA URBANA SL
Apoderado
- Orts Perez Santiago Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2449 , F 42, S 8, H A 22061, I/A 14 (21/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-209-03
Empresa: JARDINERIA URBANA SL
Consejero
- Orts Perez Pablo
- Orts Perez Santiago Francisco
Vicepresidente
- Orts Perez Santiago Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2449 , F 42, S 8, H A 22061, I/A 14 (21/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-209-03
Empresa: VIVEROS HUERTO DE ELCHE SA
Administrador Unico
- Orts Perez Santiago Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2348 , F 68, S 8, H A 14346, I/A 30 (13/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-116-03
Empresa: BOTANICA DE LOS SENTIDOS SL
Administrador Unico
- Orts Perez Santiago Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3611 , F 198, S 8, H A 130383, I/A 1 (07/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-114-03
Empresa: VIVEROS HUERTO DE ELCHE SA
Administrador Unico
- Orts Perez Santiago Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2348 , F 68, S 8, H A 14346, I/A 29 (30/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-195-03
Empresa: VIVEROS HUERTO DE ELCHE SA
Consejero Delegado
- Orts Perez Santiago Francisco
Consejero
- Orts Perez Jorge
- Orts Perez Pablo
- Orts Perez Santiago Francisco
Presidente
- Orts Perez Santiago Francisco
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2348 , F 68, S 8, H A 14346, I/A 29 (30/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-195-03
Empresa: ALGOROS VIVEROS SL
Consejero Delegado
- Orts Perez Santiago Francisco
Consejero
- Orts Perez Jorge
- Orts Perez Pablo
- Orts Perez Santiago Francisco
Presidente
- Orts Perez Santiago Francisco
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3192 , F 170, S 8, H A 106942, I/A 2 (31/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-111-03
Información de ORTS PEREZ SANTIAGO FRANCISCO
Mostramos los datos de ORTS PEREZ SANTIAGO FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTS PEREZ SANTIAGO FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos